变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道华丽路1041号华丽花园日华阁20H | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路南方大厦B座1401 | 2019-09-30 |
章程备案 | 2019-09-24 | 1900-01-01 | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄少明;监事:杨丽;执行董事:黄少明; | 总经理:蔡睦耀;监事:杨丽;执行董事:蔡睦耀; | 2016-08-25 |
投资人变更 | 股东名称:黄少明、出资额:300、出资比例:100; | 股东名称:蔡睦耀、出资额:300、出资比例:100; | 2016-08-25 |
股东 | 黄少明300(万元)100% | 蔡睦耀300(万元)100% | 2016-08-25 |
投资人 | 名称:黄少明,出资额:300,出资比例:100 | 名称:蔡睦耀,出资额:300,出资比例:100 | 2016-08-25 |
负责人变更 | 黄少明 | 蔡睦耀 | 2016-08-25 |
负责人变更 | 股东:黄少明;董事长:黄少明;工商联络员:黄少明;法定代表人:黄少明;监事:杨丽;总经理:黄少明; | 股东:蔡睦耀;总经理:蔡睦耀;工商联络员:蔡睦耀;法定代表人:蔡睦耀;监事:杨丽;董事长:蔡睦耀; | 2016-08-25 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)黄少明,300,100 | 名称,出资额,出资比例(%)蔡睦耀,300,100 | 2016-08-25 |
指定联系人 | 黄少明 300(万元)100% | 蔡睦耀 300(万元)100% | 2016-08-25 |
指定联系人 | 杨丽(监事),
黄少明(执行董事),
黄少明(总经理) | 杨丽(监事),
蔡睦耀(执行董事),
蔡睦耀(总经理) | 2016-08-25 |
成员 | 杨丽(监事),黄少明(执行董事),黄少明(总经理) | 杨丽(监事),蔡睦耀(执行董事),蔡睦耀(总经理) | 2016-08-25 |
投资人 | 黄少明 300(万元)100% | 蔡睦耀 300(万元)100% | 2016-08-25 |
负责人 | 黄少明 | 蔡睦耀 | 2016-08-25 |
投资人变更 | 股东名称:黄少明、出资额:300、出资比例:100; [新增] | 股东名称:蔡睦耀、出资额:300、出资比例:100; [退出] | 2016-08-25 |
负责人变更 | 股东:黄少明;
董事长:黄少明;
工商联络员:黄少明;
法定代表人:黄少明;
监事:杨丽;
总经理:黄少明; | 股东:蔡睦耀;
总经理:蔡睦耀;
工商联络员:蔡睦耀;
法定代表人:蔡睦耀;
监事:杨丽;
董事长:蔡睦耀; | 2016-08-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄少明 [新增]
监事:杨丽
执行董事:黄少明 [新增] | 总经理:蔡睦耀 [退出]
监事:杨丽
执行董事:蔡睦耀 [退出] | 2016-08-25 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-08-25 |
投资人变更 | 名称:黄少明,出资额:300,出资比例:100 [新增] | 名称:蔡睦耀,出资额:300,出资比例:100 [退出] | 2016-08-25 |
高管人员 | 黄少明(总经理) [新增] | 蔡睦耀(总经理) [退出] | 2016-08-25 |
指定联系人 | 黄少明 | 蔡睦耀 | 2016-08-25 |
董事长或执行董事成员 | 黄少明(执行董事) [新增] | 蔡睦耀(执行董事) [退出] | 2016-08-25 |
董事成员 | 杨丽(监事)
黄少明(总经理) [新增]
黄少明(执行(常务)董事) [新增] | 蔡睦耀(总经理) [退出]
杨丽(监事)
蔡睦耀(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-25 |
股东 | 黄少明 300(万元) 100% [新增] | 蔡睦耀 300(万元) 100% [退出] | 2016-08-25 |
高管人员 | 杨丽(监事)
黄少明(总经理) [新增]
黄少明(执行(常务)董事) [新增] | 蔡睦耀(总经理) [退出]
杨丽(监事)
蔡睦耀(执行(常务)董事) [退出] | 2016-08-25 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-08-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-08-25 |
法定代表人 | 黄少明 | 蔡睦耀 | 2016-08-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-08-25 |
高管人员 | 杨丽(监事) 黄少明(总经理) 黄少明(执行(常务)董事) | 蔡睦耀(总经理) 杨丽(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 2016-08-25 |
股东(投资人) | 黄少明 300(万元) 100% | 蔡睦耀 300(万元) 100% | 2016-08-25 |
董事成员 | 杨丽(监事) 黄少明(总经理) 黄少明(执行(常务)董事) | 蔡睦耀(总经理) 杨丽(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 2016-08-25 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-08-24 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)蔡睦耀,300,100 | 名称,出资额,出资比例(%)蔡睦耀,100,100 | 2016-01-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡睦耀;监事:杨丽;执行董事:蔡睦耀; | 监事:江思婷;总经理:蔡睦耀;执行董事:蔡睦耀; | 2016-01-22 |
投资人 | 名称:蔡睦耀,出资额:300,出资比例:100 | 名称:蔡睦耀,出资额:100,出资比例:100 | 2016-01-22 |
注册资本变更 | 300 | 100 | 2016-01-22 |
股东 | 蔡睦耀300(万元)100% | 蔡睦耀100(万元)100% | 2016-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:蔡睦耀、出资额:300、出资比例:100; | 股东名称:蔡睦耀、出资额:100、出资比例:100; | 2016-01-22 |
成员 | 蔡睦耀
300(万元)100% | 蔡睦耀
100(万元)100% | 2016-01-22 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2016-01-22 |
成员 | 杨丽(监事),蔡睦耀(执行董事),蔡睦耀(总经理) | 蔡睦耀(总经理),江思婷(监事),蔡睦耀(执行董事) | 2016-01-22 |
投资人 | 蔡睦耀 300(万元)100% | 蔡睦耀 100(万元)100% | 2016-01-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡睦耀
监事:杨丽 [新增]
执行董事:蔡睦耀 | 监事:江思婷 [退出]
总经理:蔡睦耀
执行董事:蔡睦耀 | 2016-01-22 |
投资人变更 | 股东名称:蔡睦耀、出资额:300( + 200% )、出资比例:100; | 股东名称:蔡睦耀、出资额:100、出资比例:100; | 2016-01-22 |
投资人变更 | 名称:蔡睦耀,出资额:300( + 200% ),出资比例:100 | 名称:蔡睦耀,出资额:100,出资比例:100 | 2016-01-22 |
注册资本变更 | 300( + 200% ) | 100 | 2016-01-22 |
监事信息 | 杨丽(监事) [新增] | 江思婷(监事) [退出] | 2016-01-22 |
监事成员 | 蔡睦耀(总经理)
杨丽(监事) [新增]
蔡睦耀(执行(常务)董事) | 蔡睦耀(总经理)
江思婷(监事) [退出]
蔡睦耀(执行(常务)董事) | 2016-01-22 |
注册资本 | 人民币300 万元( + 200% ) | 人民币100 万元 | 2016-01-22 |
股东 | 蔡睦耀 300( + 200% )(万元) 100% | 蔡睦耀 100(万元) 100% | 2016-01-22 |
股东(投资人) | 蔡睦耀 300(万元) 100% | 蔡睦耀 100(万元) 100% | 2016-01-22 |
注册资本 | 人民币300 万元 | 人民币100 万元 | 2016-01-22 |
监事成员 | 蔡睦耀(总经理) 杨丽(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 蔡睦耀(总经理) 江思婷(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 2016-01-22 |
注册资本变更 | 300 | 100 | 2016-01-21 |
经营范围变更 | 翡翠、黄金、铂金、钯金、K金、钻石、珠宝、珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、工艺品的购销;投资兴办实业(具体事项另行申报);国内贸易;经营进出口业务。 | 市场营销策划;房地产经纪;房地产信息咨询;房地产开发;商务信息咨询;物业管理;经营电子商务;经营进出口业务。从事广告业务。 | 2016-01-13 |
投资人变更 | 股东名称:蔡睦耀、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:张晶晶、出资额:90、出资比例:90;股东名称:苏晓丹、出资额:10、出资比例:10; | 2016-01-13 |
负责人变更 | 监事:江思婷;总经理:蔡睦耀;股东:蔡睦耀;董事长:蔡睦耀;法定代表人:蔡睦耀;工商联络员:蔡睦耀; | 总经理:张晶晶;股东:苏晓丹;股东:张晶晶;监事:苏晓丹;法定代表人:张晶晶;工商联络员:张晶晶;董事长:张晶晶; | 2016-01-13 |
投资人 | 名称:蔡睦耀,出资额:100,出资比例:100 | 名称:苏晓丹,出资额:10,出资比例:10名称:张晶晶,出资额:90,出资比例:90 | 2016-01-13 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)蔡睦耀,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)张晶晶,90,90苏晓丹,10,10 | 2016-01-13 |
负责人变更 | 蔡睦耀 | 张晶晶 | 2016-01-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡睦耀;执行董事:蔡睦耀;监事:江思婷; | 总经理:张晶晶;监事:苏晓丹;执行董事:张晶晶; | 2016-01-13 |
名称变更 | 深圳市广之绿珠宝有限公司 | 深圳市谊德地产顾问有限公司 | 2016-01-13 |
指定联系人 | 蔡睦耀(总经理),
江思婷(监事),
蔡睦耀(执行董事) | 苏晓丹(监事),
张晶晶(总经理),
张晶晶(执行董事) | 2016-01-13 |
指定联系人 | 蔡睦耀 100(万元)100% | 张晶晶 90(万元)90% 苏晓丹 10(万元)10% | 2016-01-13 |
指定联系人 | - | 《广告经营许可证》 | 2016-01-13 |
成员 | 蔡睦耀(总经理),江思婷(监事),蔡睦耀(执行董事) | 苏晓丹(监事),张晶晶(总经理),张晶晶(执行董事) | 2016-01-13 |
投资人 | 蔡睦耀 100(万元)100% | 苏晓丹 10(万元)10% 张晶晶 90(万元)90% | 2016-01-13 |
负责人 | 蔡睦耀 | 张晶晶 | 2016-01-13 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:《广告经营许可证》、审批文件号:无; | 2016-01-13 |
名称 | 深圳市广之绿珠宝有限公司 | 深圳市谊德地产顾问有限公司 | 2016-01-13 |
高管人员 | 蔡睦耀(总经理) [新增]
江思婷(监事) [新增]
蔡睦耀(执行(常务)董事) [新增] | 张晶晶(总经理) [退出]
张晶晶(执行(常务)董事) [退出]
苏晓丹(监事) [退出] | 2016-01-13 |
股东 | 蔡睦耀 100(万元) 100% [新增] | 苏晓丹 10(万元) 10% [退出]
张晶晶 90(万元) 90% [退出] | 2016-01-13 |
经营范围 | 翡翠、黄金、铂金、钯金、K金、钻石、珠宝、珠宝首饰、金银首饰、钻石首饰、工艺品的购销;投资兴办实业(具体事项另行申报);国内贸易;经营进出口业务。^ | 市场营销策划;房地产经纪;房地产信息咨询;房地产开发;商务信息咨询;物业管理;经营电子商务;经营进出口业务。^从事广告业务。 | 2016-01-13 |
监事成员 | 蔡睦耀(总经理) [新增]
江思婷(监事) [新增]
蔡睦耀(执行(常务)董事) [新增] | 张晶晶(总经理) [退出]
张晶晶(执行(常务)董事) [退出]
苏晓丹(监事) [退出] | 2016-01-13 |
审批项目 | - | 《广告经营许可证》 无 | 2016-01-13 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-01-13 |
投资人变更 | 股东名称:蔡睦耀、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:张晶晶、出资额:90、出资比例:90; [退出]
股东名称:苏晓丹、出资额:10、出资比例:10; [退出] | 2016-01-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡睦耀 [新增]
执行董事:蔡睦耀 [新增]
监事:江思婷 [新增] | 总经理:张晶晶 [退出]
监事:苏晓丹 [退出]
执行董事:张晶晶 [退出] | 2016-01-13 |
负责人变更 | 监事:江思婷;
总经理:蔡睦耀;
股东:蔡睦耀;
董事长:蔡睦耀;
法定代表人:蔡睦耀;
工商联络员:蔡睦耀; | 总经理:张晶晶;
股东:苏晓丹;
股东:张晶晶;
监事:苏晓丹;
法定代表人:张晶晶;
工商联络员:张晶晶;
董事长:张晶晶; | 2016-01-13 |
高管人员 | 蔡睦耀(总经理) [新增] | 张晶晶(总经理) [退出] | 2016-01-13 |
监事信息 | 江思婷(监事) [新增] | 苏晓丹(监事) [退出] | 2016-01-13 |
指定联系人 | 蔡睦耀 | 张晶晶 | 2016-01-13 |
投资人变更 | 名称:蔡睦耀,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:张晶晶,出资额:90,出资比例:90 [退出]
名称:苏晓丹,出资额:10,出资比例:10 [退出] | 2016-01-13 |
审批项目 | - | 《广告经营许可证》 | 2016-01-13 |
董事长或执行董事成员 | 蔡睦耀(执行董事) [新增] | 张晶晶(执行董事) [退出] | 2016-01-13 |
董事成员 | 蔡睦耀(总经理) [新增]
江思婷(监事) [新增]
蔡睦耀(执行(常务)董事) [新增] | 张晶晶(总经理) [退出]
张晶晶(执行(常务)董事) [退出]
苏晓丹(监事) [退出] | 2016-01-13 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-01-13 |
审批项目 | | 《广告经营许可证》 无 | 2016-01-13 |
监事成员 | 蔡睦耀(总经理) 江思婷(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 张晶晶(总经理) 张晶晶(执行(常务)董事) 苏晓丹(监事) | 2016-01-13 |
股东(投资人) | 蔡睦耀 100(万元) 100% | 苏晓丹 10(万元) 10% 张晶晶 90(万元) 90% | 2016-01-13 |
高管人员 | 蔡睦耀(总经理) 江思婷(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 张晶晶(总经理) 张晶晶(执行(常务)董事) 苏晓丹(监事) | 2016-01-13 |
法定代表人(负责人) | 蔡睦耀 | 张晶晶 | 2016-01-13 |
董事成员 | 蔡睦耀(总经理) 江思婷(监事) 蔡睦耀(执行(常务)董事) | 张晶晶(总经理) 张晶晶(执行(常务)董事) 苏晓丹(监事) | 2016-01-13 |
一照一码升级 | | | 2016-01-08 |
地址变更 | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路南方大厦B座1401 | 深圳市龙华新区大浪街道龙胜西路爱车王子商业楼三楼305 | 2016-01-08 |
一照一码升级 | *****3 | - | 2016-01-08 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2016-01-08 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2016-01-08 |
住所 | 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳路南方大厦B座1401 | 深圳市龙华新区大浪街道龙胜西路爱车王子商业楼三楼305 | 2016-01-08 |