变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 邱翠(监事) | 陈亮(监事) | 2017-09-13 |
投资人 | 舒清全 100(万元)100% | 陈亮 100(万元)100% | 2017-09-13 |
高级管理人员备案 | 监事:邱翠 [新增] | 监事:陈亮 [退出] | 2017-09-13 |
投资人变更 | 股东名称:舒清全、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈亮、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-09-13 |
投资人变更 | 名称:舒清全,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:陈亮,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-09-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-13 | 2017-05-11 | 2017-09-13 |
监事信息 | 邱翠(监事) [新增] | 陈亮(监事) [退出] | 2017-09-13 |
成员 | 舒清全(总经理),舒清全(执行董事) | 郑群娣(执行董事),郑群娣(总经理) | 2017-05-16 |
负责人 | 舒清全 | 郑群娣 | 2017-05-16 |
负责人变更 | 总经理:舒清全;
董事长:舒清全;
法定代表人:舒清全; | 董事长:郑群娣;
法定代表人:郑群娣;
总经理:郑群娣; | 2017-05-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:舒清全 [新增]
执行董事:舒清全 [新增] | 执行董事:郑群娣 [退出]
总经理:郑群娣 [退出] | 2017-05-16 |
董事长或执行董事成员 | 舒清全(执行董事) [新增] | 郑群娣(执行董事) [退出] | 2017-05-16 |
总经理 | 舒清全(总经理) [新增] | 郑群娣(总经理) [退出] | 2017-05-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-11 | 2016-08-16 | 2017-05-16 |
高管人员 | 舒清全(执行(常务)董事) [新增]
陈亮(监事)
舒清全(总经理) [新增] | 郑群娣(总经理) [退出]
郑群娣(执行(常务)董事) [退出]
陈亮(监事) | 2017-05-16 |
董事成员 | 舒清全(执行(常务)董事) [新增]
陈亮(监事)
舒清全(总经理) [新增] | 郑群娣(总经理) [退出]
郑群娣(执行(常务)董事) [退出]
陈亮(监事) | 2017-05-16 |
法定代表人 | 舒清全 | 郑群娣 | 2017-05-16 |
住所 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2014号振业大厦25C1 | 深圳市龙华新区龙华街道工业路88号龙海商务中心316室 | 2016-12-01 |
成员 | 郑群娣(总经理),陈亮(监事),郑群娣(执行董事) | 李雷(执行董事),李雷(总经理),李挺玲(监事) | 2016-11-24 |
负责人 | 郑群娣 | 李雷 | 2016-11-24 |
其他事项备案 | 股东名称:陈亮、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:李雷、出资额:100、出资比例:100; | 2016-11-24 |
负责人变更 | 董事长:郑群娣;
监事:陈亮;
法定代表人:郑群娣;
股东:陈亮;
总经理:郑群娣; | 总经理:李雷;
股东:李雷;
法定代表人:李雷;
董事长:李雷;
监事:李挺玲; | 2016-11-24 |
高级管理人员备案 | 总经理:郑群娣 [新增]
监事:陈亮 [新增]
执行董事:郑群娣 [新增] | 监事:李挺玲 [退出]
执行董事:李雷 [退出]
总经理:李雷 [退出] | 2016-11-24 |
高管人员 | 郑群娣(总经理) [新增] | 李雷(总经理) [退出] | 2016-11-24 |
董事长或执行董事成员 | 郑群娣(执行董事) [新增] | 李雷(执行董事) [退出] | 2016-11-24 |
监事信息 | 陈亮(监事) [新增] | 李挺玲(监事) [退出] | 2016-11-24 |
高管人员 | 郑群娣(总经理) [新增]
郑群娣(执行(常务)董事) [新增]
陈亮(监事) [新增] | 李雷(总经理) [退出]
李挺玲(监事) [退出]
李雷(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-24 |
董事成员 | 郑群娣(总经理) [新增]
郑群娣(执行(常务)董事) [新增]
陈亮(监事) [新增] | 李雷(总经理) [退出]
李挺玲(监事) [退出]
李雷(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-24 |
监事成员 | 郑群娣(总经理) [新增]
郑群娣(执行(常务)董事) [新增]
陈亮(监事) [新增] | 李雷(总经理) [退出]
李挺玲(监事) [退出]
李雷(执行(常务)董事) [退出] | 2016-11-24 |
股权 | 陈亮 100(万元) 100% [新增] | 李雷 100(万元) 100% [退出] | 2016-11-24 |
法定代表人(负责人) | 郑群娣 | 李雷 | 2016-11-24 |
股权 | 陈亮 100(万元) 100% | 李雷 100(万元) 100% | 2016-11-24 |
监事成员 | 郑群娣(总经理) 郑群娣(执行(常务)董事) 陈亮(监事) | 李挺玲(监事) 李雷(执行(常务)董事) 李雷(总经理) | 2016-11-24 |
董事成员 | 郑群娣(总经理) 郑群娣(执行(常务)董事) 陈亮(监事) | 李挺玲(监事) 李雷(执行(常务)董事) 李雷(总经理) | 2016-11-24 |
高管人员 | 郑群娣(总经理) 郑群娣(执行(常务)董事) 陈亮(监事) | 李挺玲(监事) 李雷(执行(常务)董事) 李雷(总经理) | 2016-11-24 |
一照一码升级 | | | 2016-08-22 |
统一社会信用代码 | *****T | - | 2016-08-22 |
其他事项备案 | *****T | - | 2016-08-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-08-22 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道工业路88号龙海商务中心316室 | 深圳市龙华新区龙华街道盛世江南1号楼205 | 2016-08-22 |