变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称 | 深圳市福美材料有限公司 | 深圳市福美环保科技有限公司 | 2022-02-24 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-23 | 2022-02-18 | 2022-02-24 |
期限 | 永续经营 | 自2010-08-04至2020-08-04 | 2022-02-23 |
成员 | 程峻熙(监事),程正伟(执行董事),程正伟(总经理) | 程方义(执行董事),程方义(总经理),陈国珍(监事) | 2022-02-23 |
监事信息 | 程峻熙(监事), [新增]
程正伟(执行董事), [新增]
程正伟(总经理) [新增] | 程方义(执行董事), [退出]
程方义(总经理), [退出]
陈国珍(监事) [退出] | 2022-02-23 |
投资人 | 程正伟 720(万元)60%程峻熙 480(万元)40% | 程方义 1188(万元)99%陈国珍 12(万元)1% | 2022-02-23 |
一般经营项目 | 日用化工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 环保工程设计;环保设备及相关配件的销售及上门安装;城市生活与工业废水处理的监测、管理及相关技术开发与技术咨询;国内贸易(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2022-02-23 |
指定联系人 | 程正伟 | 程正伟 | 2022-02-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-18 | 2020-05-15 | 2022-02-23 |
期限 | 2010-08-04,, | 2010-08-04,2020-08-04,10 | 2022-02-23 |
董事长或执行董事成员 | 程峻熙(监事), [新增]
程正伟(执行董事), [新增]
程正伟(总经理) [新增] | 程方义(执行董事), [退出]
程方义(总经理), [退出]
陈国珍(监事) [退出] | 2022-02-23 |
总经理 | 程峻熙(监事), [新增]
程正伟(执行董事), [新增]
程正伟(总经理) [新增] | 程方义(执行董事), [退出]
程方义(总经理), [退出]
陈国珍(监事) [退出] | 2022-02-23 |
负责人 | 程正伟 | 程方义 | 2022-02-23 |
股权和公证书 | - | - | 2022-02-23 |
成员 | 程方义 | 程正伟 | 2020-06-09 |
成员 | 程方义
1188(万元)99%
陈国珍
12(万元)1% | 程婉怡
1200(万元)100% | 2020-06-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-09 |
成员 | 程方义(总经理),程方义(执行董事),陈国珍(监事) | 程正伟(总经理),朱艳萍(监事),程正伟(执行董事) | 2020-06-09 |
升级换照 | - | - | 2020-06-09 |
投资人 | 程方义 1188(万元)99% [新增]
陈国珍 12(万元)1% [新增] | 程婉怡 1200(万元)100% [退出] | 2020-06-09 |
监事信息 | 程方义(总经理), [新增]
程方义(执行董事), [新增]
陈国珍(监事) [新增] | 程正伟(总经理), [退出]
朱艳萍(监事), [退出]
程正伟(执行董事) [退出] | 2020-06-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-09 |
负责人 | 程方义 [新增] | 程正伟 [退出] | 2020-06-09 |
总经理 | 程方义(总经理), [新增]
程方义(执行董事), [新增]
陈国珍(监事) [新增] | 程正伟(总经理), [退出]
朱艳萍(监事), [退出]
程正伟(执行董事) [退出] | 2020-06-09 |
董事长或执行董事成员 | 程方义(总经理), [新增]
程方义(执行董事), [新增]
陈国珍(监事) [新增] | 程正伟(总经理), [退出]
朱艳萍(监事), [退出]
程正伟(执行董事) [退出] | 2020-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-15 | 2013-05-16 | 2020-06-09 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2015-08-10 |
投资人 | 程婉怡 1200(万元)100% | 朱艳萍 180(万元)15% 程正伟 1020(万元)85% | 2015-08-10 |
投资人变更 | 股东名称:程婉怡、出资额:1200、出资比例:100; [新增] | 股东名称:朱艳萍、出资额:180、出资比例:15; [退出]
股东名称:程正伟、出资额:1020、出资比例:85; [退出] | 2015-08-10 |
其他事项备案 | *****P | - | 2015-08-10 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-08-10 |
投资人变更 | 名称:程婉怡,出资额:1200,出资比例:100 [新增] | 名称:程正伟,出资额:1020,出资比例:85 [退出]
名称:朱艳萍,出资额:180,出资比例:15 [退出] | 2015-08-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-08-10 |
股东 | 程婉怡 1200(万元) 100% [新增] | 朱艳萍 180(万元) 15% [退出]
程正伟 1020(万元) 85% [退出] | 2015-08-10 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-10 |
一照一码升级 | | | 2015-08-10 |
股东(投资人) | 程婉怡 1200(万元) 100% | 朱艳萍 180(万元) 15% 程正伟 1020(万元) 85% | 2015-08-10 |
实收资本 | 人民币1200万元 | 人民币1000万元 | 2014-09-22 |
实收资本 | 1200( + 20% ) | 1000 | 2014-09-22 |
实收资本 | 人民币1200万元( + 20% ) | 人民币1000万元 | 2014-09-22 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2013-12-17 |
实收资本 | 1000( + 81.81818% ) | 550 | 2013-12-17 |
注册资本 | 1200( + 20% ) | 1000 | 2013-12-17 |
投资人 | 朱艳萍 180(万元)15% 程正伟 1020(万元)85% | 程正伟 1000(万元)100% | 2013-12-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-12-17 |
投资人变更 | 名称:程正伟,出资额:1020( + 2% ),出资比例:85
名称:朱艳萍,出资额:180,出资比例:15 [新增] | 名称:程正伟,出资额:1000,出资比例:100 | 2013-12-17 |
注册资本变更 | 1200( + 20% ) | 1000 | 2013-12-17 |
章程备案 | - | - | 2013-12-17 |
实收资本 | 550( + 450% ) | 100 | 2013-06-19 |
期限变更 | - | - | 2013-05-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-17 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2013-05-17 |
投资人 | 程正伟 1000(万元)100% | 程正伟 100(万元)100% | 2013-05-17 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2013-05-17 |
投资人变更 | 名称:程正伟,出资额:1000( + 900% ),出资比例:100 | 名称:程正伟,出资额:100,出资比例:100 | 2013-05-17 |