变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 郭炎唐(监事),王毅(执行董事),王毅(总经理) | 张海泉(监事),毛小蓓(总经理),毛小蓓(执行董事) | 2020-09-08 |
投资人 | 王毅 160(万元)100% [新增] | 毛小乐 16(万元)10% [退出]
深圳市榕光投资发展合伙企业(有限合伙) 144(万元)90% [退出] | 2020-09-08 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-09-08 |
指定联系人 | 王毅 | 毛小蓓 | 2020-09-08 |
监事信息 | 郭炎唐(监事), [新增]
王毅(执行董事), [新增]
王毅(总经理) [新增] | 张海泉(监事), [退出]
毛小蓓(总经理), [退出]
毛小蓓(执行董事) [退出] | 2020-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 郭炎唐(监事), [新增]
王毅(执行董事), [新增]
王毅(总经理) [新增] | 张海泉(监事), [退出]
毛小蓓(总经理), [退出]
毛小蓓(执行董事) [退出] | 2020-09-08 |
负责人 | 王毅 [新增] | 毛小蓓 [退出] | 2020-09-08 |
总经理 | 郭炎唐(监事), [新增]
王毅(执行董事), [新增]
王毅(总经理) [新增] | 张海泉(监事), [退出]
毛小蓓(总经理), [退出]
毛小蓓(执行董事) [退出] | 2020-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-04 | 2017-06-13 | 2020-09-08 |
成员 | 毛小蓓(执行董事),张海泉(监事),毛小蓓(总经理) | 毛小乐(总经理),王悟行(监事),毛小乐(执行董事) | 2020-08-12 |
升级换照 | - | - | 2020-08-12 |
监事信息 | 毛小蓓(执行董事), [新增]
张海泉(监事), [新增]
毛小蓓(总经理) [新增] | 毛小乐(总经理), [退出]
王悟行(监事), [退出]
毛小乐(执行董事) [退出] | 2020-08-12 |
董事长或执行董事成员 | 毛小蓓(执行董事), [新增]
张海泉(监事), [新增]
毛小蓓(总经理) [新增] | 毛小乐(总经理), [退出]
王悟行(监事), [退出]
毛小乐(执行董事) [退出] | 2020-08-12 |
总经理 | 毛小蓓(执行董事), [新增]
张海泉(监事), [新增]
毛小蓓(总经理) [新增] | 毛小乐(总经理), [退出]
王悟行(监事), [退出]
毛小乐(执行董事) [退出] | 2020-08-12 |
负责人 | 毛小蓓 [新增] | 毛小乐 [退出] | 2020-08-12 |
指定联系人 | 毛小蓓 | 李霖 | 2020-08-12 |
成员 | 毛小乐(总经理),毛小乐(执行董事) | 陈娟(总经理),陈梦野(执行董事) | 2017-06-22 |
投资人 | 毛小乐 16(万元)10% ="https://www.tianyancha.com/company/2990108581" target="_blank">深圳市榕光投资发展合伙企业(有限合伙) 144(万元)90% | 陈梦野 144(万元)90% = "https://www.tianyancha.com/human/2034243624-c1273906227" target = "_blank">毛小乐 16(万元)10% | 2017-06-22 |
负责人 | 毛小乐 | 陈梦野 | 2017-06-22 |
投资人变更 | 股东名称:毛小乐、出资额:16、出资比例:10;
股东名称:深圳市榕光投资发展合伙企业(有限合伙)、出资额:144、出资比例:90; [新增] | 股东名称:陈梦野、出资额:144、出资比例:90; [退出]
股东名称:毛小乐、出资额:16、出资比例:10; | 2017-06-22 |
负责人变更 | 法定代表人:毛小乐;
股东:;
董事长:毛小乐;
总经理:毛小乐;
股东:; | 法定代表人:陈梦野;
董事长:陈梦野;
股东:陈梦野;
股东:毛小乐;
总经理:陈娟; | 2017-06-22 |
高级管理人员备案 | 总经理:毛小乐 [新增]
执行董事:毛小乐 [新增] | 总经理:陈娟 [退出]
执行董事:陈梦野 [退出] | 2017-06-22 |
其他事项备案 | - | - | 2017-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 毛小乐(执行董事) [新增] | 陈梦野(执行董事) [退出] | 2017-06-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-13 | 2016-06-14 | 2017-06-22 |
总经理 | 毛小乐(总经理) [新增] | 陈娟(总经理) [退出] | 2017-06-22 |
投资人变更 | 名称:毛小乐,出资额:16,出资比例:10
名称:深圳市榕光投资发展合伙企业(有限合伙),出资额:144,出资比例:90 [新增] | 名称:陈梦野,出资额:144,出资比例:90 [退出]
名称:毛小乐,出资额:16,出资比例:10 | 2017-06-22 |
高管人员 | 毛小乐(总经理) [新增]
王悟行(监事)
毛小乐(执行(常务)董事) [新增] | 王悟行(监事)
陈娟(总经理) [退出]
陈梦野(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-22 |
董事成员 | 毛小乐(总经理) [新增]
王悟行(监事)
毛小乐(执行(常务)董事) [新增] | 王悟行(监事)
陈娟(总经理) [退出]
陈梦野(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-22 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-06-22 |
股东 | 深圳市榕光投资发展合伙企业(有限合伙) 144(万元) 90% [新增]
毛小乐 16(万元) 10% | 毛小乐 16(万元) 10%
陈梦野 144(万元) 90% [退出] | 2017-06-22 |
法定代表人 | 毛小乐 | 陈梦野 | 2017-06-22 |
成员 | 王悟行(监事),陈娟(总经理),陈梦野(执行董事) | 陈娟(执行董事),王悟行(监事),陈娟(总经理) | 2016-12-27 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2352019917-c1273906227" target = "_blank">陈梦野 144(万元)90% 毛小乐 16(万元)10% | ="https://www.tianyancha.com/company/2329539633" target="_blank">深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元)100% | 2016-12-27 |
负责人 | 陈梦野 | 陈娟 | 2016-12-27 |
负责人变更 | 监事:王悟行;
董事长:陈梦野;
股东:陈梦野;
股东:毛小乐;
总经理:陈娟;
法定代表人:陈梦野; | 董事长:陈娟;
法定代表人:陈娟;
监事:王悟行;
总经理:陈娟; | 2016-12-27 |
高级管理人员备案 | 监事:王悟行
执行董事:陈梦野 [新增]
总经理:陈娟 | 总经理:陈娟
执行董事:陈娟 [退出]
监事:王悟行 | 2016-12-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-12-27 |
投资人变更 | 股东名称:毛小乐、出资额:16、出资比例:10; [新增]
股东名称:陈梦野、出资额:144、出资比例:90; [新增] | 股东名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司、出资额:160、出资比例:100; [退出] | 2016-12-27 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2016-12-27 |
董事长或执行董事成员 | 陈梦野(执行董事) [新增] | 陈娟(执行董事) [退出] | 2016-12-27 |
投资人变更 | 名称:毛小乐,出资额:16,出资比例:10 [新增]
名称:陈梦野,出资额:144,出资比例:90 [新增] | 名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司,出资额:160,出资比例:100 [退出] | 2016-12-27 |
董事成员 | 王悟行(监事)
陈娟(总经理)
陈梦野(执行(常务)董事) [新增] | 陈娟(执行(常务)董事)
王悟行(监事)
陈娟(总经理) | 2016-12-27 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2016-12-27 |
法定代表人 | 陈梦野 | 陈娟 | 2016-12-27 |
股东 | 毛小乐 16(万元) 10% [新增]
陈梦野 144(万元) 90% [新增] | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% [退出] | 2016-12-27 |
董事成员 | 陈娟(总经理) 陈梦野(执行(常务)董事) 王悟行(监事) | 王悟行(监事) 陈娟(总经理) 陈娟(执行(常务)董事) | 2016-12-27 |
股东(投资人) | 毛小乐 16(万元) 10% 陈梦野 144(万元) 90% | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% | 2016-12-27 |
章程 | | | 2016-06-16 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-16 |
章程 | - | - | 2016-06-16 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道高新南七道007号深圳市数字技术园A3栋四楼C-1区 | 深圳市南山区后海大道东路天利中央商务广场11楼1101W | 2016-06-16 |
投资人 | 2329539633" target="_blank">深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元)100% | 3348998629" target="_blank">深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元)100% | 2016-05-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-05-03 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司、出资额:160、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司、出资额:160、出资比例:100; [退出] | 2016-05-03 |
投资人变更 | 名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司,出资额:160,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司,出资额:160,出资比例:100 [退出] | 2016-05-03 |
章程 | - | - | 2016-05-03 |
股东 | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% [新增] | 深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元) 100% [退出] | 2016-05-03 |
股东(投资人) | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% | 深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元) 100% | 2016-05-03 |
章程 | | | 2016-05-03 |
股东(投资人) | 深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元) 100% | 深圳市康明力科技有限公司 160(万元) 100% | 2016-03-30 |
章程 | | | 2016-03-30 |
投资人 | 深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元)100% | 深圳市康明力科技有限公司 160(万元)100% | 2016-03-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-03-30 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司、出资额:160、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市康明力科技有限公司、出资额:160、出资比例:100; [退出] | 2016-03-30 |
投资人变更 | 名称:深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司,出资额:160,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市康明力科技有限公司,出资额:160,出资比例:100 [退出] | 2016-03-30 |
章程 | - | - | 2016-03-30 |
股东 | 深圳市易奉亲智慧养老科技有限公司 160(万元) 100% [新增] | 深圳市康明力科技有限公司 160(万元) 100% [退出] | 2016-03-30 |
统一社会信用代码 | *****C | - | 2016-01-13 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-01-13 |
其他事项备案 | *****C | - | 2016-01-13 |
一照一码换照 | - | - | 2016-01-13 |
一照一码换照 | | | 2016-01-13 |
一照一码升级 | | | 2016-01-13 |
股东(投资人) | 深圳市康明力科技有限公司 160(万元) 100% | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% | 2015-02-28 |
投资人 | 3348998629" target="_blank">深圳市康明力科技有限公司 160(万元)100% | 2329539633" target="_blank">深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元)100% | 2015-02-28 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市康明力科技有限公司、出资额:160、出资比例:100; [新增] | 股东名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司、出资额:160、出资比例:100; [退出] | 2015-02-28 |
投资人变更 | 名称:深圳市康明力科技有限公司,出资额:160,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司,出资额:160,出资比例:100 [退出] | 2015-02-28 |
股东 | 深圳市康明力科技有限公司 160(万元) 100% [新增] | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% [退出] | 2015-02-28 |
成员 | 陈娟(执行董事),王悟行(监事),陈娟(总经理) | 王悟行(监事),陈梦野(执行董事),陈梦野(总经理) | 2015-02-09 |
负责人 | 陈娟 | 陈梦野 | 2015-02-09 |
负责人变更 | 董事长:陈娟;
监事:王悟行;
法定代表人:陈娟;
总经理:陈娟; | 董事长:陈梦野;
法定代表人:陈梦野;
监事:王悟行;
总经理:陈梦野; | 2015-02-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈娟 [新增]
监事:王悟行
总经理:陈娟 [新增] | 总经理:陈梦野 [退出]
执行董事:陈梦野 [退出]
监事:王悟行 | 2015-02-09 |
董事长或执行董事成员 | 陈娟(执行董事) [新增] | 陈梦野(执行董事) [退出] | 2015-02-09 |
高管人员 | 陈娟(总经理) [新增] | 陈梦野(总经理) [退出] | 2015-02-09 |
董事成员 | 陈娟(执行(常务)董事) [新增]
王悟行(监事)
陈娟(总经理) [新增] | 王悟行(监事)
陈梦野(总经理) [退出]
陈梦野(执行(常务)董事) [退出] | 2015-02-09 |
高管人员 | 陈娟(执行(常务)董事) [新增]
王悟行(监事)
陈娟(总经理) [新增] | 王悟行(监事)
陈梦野(总经理) [退出]
陈梦野(执行(常务)董事) [退出] | 2015-02-09 |
高管人员 | 王悟行(监事) 陈娟(总经理) 陈娟(执行(常务)董事) | 陈梦野(执行(常务)董事) 王悟行(监事) 陈梦野(总经理) | 2015-02-09 |
董事成员 | 王悟行(监事) 陈娟(总经理) 陈娟(执行(常务)董事) | 陈梦野(执行(常务)董事) 王悟行(监事) 陈梦野(总经理) | 2015-02-09 |
法定代表人(负责人) | 陈娟 | 陈梦野 | 2015-02-09 |
股东(投资人) | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% | 陈梦野 144(万元) 90% 毛小乐 16(万元) 10% | 2014-12-15 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/2329539633" target="_blank">深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元)100% | = "https://www.tianyancha.com/human/2034243624-c1273906227" target = "_blank">毛小乐 16(万元)10% 陈梦野 144(万元)90% | 2014-12-15 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司、出资额:160、出资比例:100; [新增] | 股东名称:陈梦野、出资额:144、出资比例:90; [退出]
股东名称:毛小乐、出资额:16、出资比例:10; [退出] | 2014-12-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2014-12-15 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2014-12-15 |
投资人变更 | 名称:深圳市移动谷通讯技术有限公司,出资额:160,出资比例:100 [新增] | 名称:陈梦野,出资额:144,出资比例:90 [退出]
名称:毛小乐,出资额:16,出资比例:10 [退出] | 2014-12-15 |
股东 | 深圳市移动谷通讯技术有限公司 160(万元) 100% [新增] | 毛小乐 16(万元) 10% [退出]
陈梦野 144(万元) 90% [退出] | 2014-12-15 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2014-12-15 |
住所 | 深圳市南山区后海大道东路天利中央商务广场11楼1101W | 深圳市南山区文心五路海岸城大厦东座8楼811-31 | 2014-09-18 |
股权 | 毛小乐 16( - 88.88889% )(万元)10%
陈梦野 144(万元)90% [新增] | 毛小乐 144(万元)90%
毛小蓓 16(万元)10% [退出] | 2013-07-12 |
成员 | 王悟行(监事),陈梦野(执行董事),陈梦野(总经理) | 毛小蓓(执行董事),陈梦野(总经理),王悟行(监事) | 2013-07-12 |
负责人 | 陈梦野 | 毛小蓓 | 2013-07-12 |
董事长或执行董事成员 | 陈梦野(执行董事) [新增] | 毛小蓓(执行董事) [退出] | 2013-07-12 |
指定联系人 | 李霖 | - | 2013-07-12 |
经营范围变更 | 计算机软硬件技术开发、销售,环境科技的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机、物联网系统集成,其它国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。^ | 计算机软硬件技术开发、销售,环境科技的技术开发、技术咨询、技术转让,计算机、物联网系统集成,其它国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-07-12 |
股权 | 毛小乐 144( + 800% )(万元)90%
毛小蓓 16(万元)10% [新增] | 毛小乐 16(万元)10%
陈梦野 144(万元)90% [退出] | 2013-01-09 |
成员 | 毛小蓓(执行董事),陈梦野(总经理),王悟行(监事) | 王悟行(监事),陈梦野(总经理),陈梦野(执行董事) | 2013-01-09 |
负责人 | 毛小蓓 | 陈梦野 | 2013-01-09 |
董事长或执行董事成员 | 毛小蓓(执行董事) [新增] | 陈梦野(执行董事) [退出] | 2013-01-09 |
股权 | 毛小乐 16(万元)10% [新增]
陈梦野 144(万元)90% | 陈梦野 144(万元)90%
深圳市康明力科技有限公司 16(万元)10% [退出] | 2012-09-06 |