变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2011-04-15至2021-04-15 | 2020-10-22 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-20 | 1900-01-01 | 2020-10-22 |
期限 | 2011-04-15,, | 2011-04-15,2021-04-15,10 | 2020-10-22 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2016-07-08 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-08 |
其他事项备案 | *****U | - | 2016-07-08 |
一照一码换照 | - | - | 2016-07-08 |
一照一码换照 | | | 2016-07-08 |
一照一码升级 | | | 2016-07-08 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2014-04-22 |
出资期限 | | | 2014-04-22 |
商事登记换照 | | | 2014-04-22 |
董事成员 | 翁光庆(总经理) 翁光庆(执行(常务)董事) 叶榇鹏(监事) | 张彩燕(监事) 赵迎春(执行(常务)董事) 朱虹禹(总经理) | 2014-04-22 |
名称 | 深圳市周梦福珠宝有限公司 | 深圳市品诚文化传播有限公司 | 2014-04-22 |
经营范围 | 珠宝、黄金饰品、铂金饰品、钯金饰品、钻石饰品、镶嵌珠宝、银饰品、翡翠饰品、玉器、贵金属、工艺品、钟表的销售与批发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 文化活动策划(不含经营卡拉OK、歌舞厅);文化教育产品的研发;工艺品的销售;从事广告业务;国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-04-22 |
股东(投资人) | 翁光庆 100(万元) 100% | 朱虹禹 10(万元) 100% | 2014-04-22 |
监事成员 | 翁光庆(总经理) 翁光庆(执行(常务)董事) 叶榇鹏(监事) | 张彩燕(监事) 赵迎春(执行(常务)董事) 朱虹禹(总经理) | 2014-04-22 |
补照 | | | 2014-04-22 |
法定代表人(负责人) | 翁光庆 | 赵迎春 | 2014-04-22 |
住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路69号大院内SL007号 | 深圳市宝安区25区步行街华丰时代广场二楼229号(办公场所) | 2014-04-22 |
高管人员 | 翁光庆(总经理) 翁光庆(执行(常务)董事) 叶榇鹏(监事) | 张彩燕(监事) 赵迎春(执行(常务)董事) 朱虹禹(总经理) | 2014-04-22 |
董事成员 | 翁光庆(总经理) [新增]
翁光庆(执行(常务)董事) [新增]
叶榇鹏(监事) [新增] | 张彩燕(监事) [退出]
赵迎春(执行(常务)董事) [退出]
朱虹禹(总经理) [退出] | 2014-04-22 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-22 |
股东 | 翁光庆 100(万元) 100% [新增] | 朱虹禹 10(万元) 100% [退出] | 2014-04-22 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 900% ) | 人民币10 万元 | 2014-04-22 |
出资期限 | 2 | - | 2014-04-22 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-04-22 |
成员 | 叶榇鹏(监事),翁光庆(总经理),翁光庆(执行董事) | 张彩燕(监事),朱虹禹(总经理),赵迎春(执行董事) | 2014-04-22 |
投资人 | 翁光庆 100(万元)100% | 朱虹禹 10(万元)100% | 2014-04-22 |
负责人 | 翁光庆 | 赵迎春 | 2014-04-22 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-22 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2014-04-22 |
负责人变更 | 法定代表人:翁光庆;
监事:叶榇鹏;
股东:翁光庆;
总经理:翁光庆;
董事长:翁光庆; | 法定代表人:赵迎春;
监事:张彩燕;
董事长:赵迎春;
总经理:朱虹禹;
股东:朱虹禹; | 2014-04-22 |
投资人变更 | 股东名称:翁光庆、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:朱虹禹、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2014-04-22 |
高级管理人员备案 | 监事:叶榇鹏 [新增]
执行董事:翁光庆 [新增]
总经理:翁光庆 [新增] | 总经理:朱虹禹 [退出]
执行董事:赵迎春 [退出]
监事:张彩燕 [退出] | 2014-04-22 |
期限变更 | 2 | - | 2014-04-22 |
监事信息 | 叶榇鹏(监事) [新增] | 张彩燕(监事) [退出] | 2014-04-22 |
投资人变更 | 名称:翁光庆,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:朱虹禹,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2014-04-22 |
董事长或执行董事成员 | 翁光庆(执行董事) [新增] | 赵迎春(执行董事) [退出] | 2014-04-22 |
高管人员 | 翁光庆(总经理) [新增] | 朱虹禹(总经理) [退出] | 2014-04-22 |
注册资本变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2014-04-22 |
名称变更 | 深圳市周梦福珠宝有限公司 | 深圳市品诚文化传播有限公司 | 2014-04-22 |
经营范围变更 | 珠宝、黄金饰品、铂金饰品、钯金饰品、钻石饰品、镶嵌珠宝、银饰品、翡翠饰品、玉器、贵金属、工艺品、钟表的销售与批发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 文化活动策划(不含经营卡拉OK、歌舞厅);文化教育产品的研发;工艺品的销售;从事广告业务;国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2014-04-22 |
地址变更 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路69号大院内SL007号 | 深圳市宝安区25区步行街华丰时代广场二楼229号(办公场所) | 2014-04-22 |
高管人员 | 翁光庆(总经理) [新增]
翁光庆(执行(常务)董事) [新增]
叶榇鹏(监事) [新增] | 张彩燕(监事) [退出]
赵迎春(执行(常务)董事) [退出]
朱虹禹(总经理) [退出] | 2014-04-22 |
监事成员 | 翁光庆(总经理) [新增]
翁光庆(执行(常务)董事) [新增]
叶榇鹏(监事) [新增] | 张彩燕(监事) [退出]
赵迎春(执行(常务)董事) [退出]
朱虹禹(总经理) [退出] | 2014-04-22 |
负责人变更 | - | - | 2011-11-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-11-14 |
成员 | 张彩燕(监事),朱虹禹(总经理),赵迎春(执行董事) | 朱虹禹(执行董事),张彩燕(监事),朱虹禹(总经理) | 2011-11-14 |
负责人 | 赵迎春 | 朱虹禹 | 2011-11-14 |
董事长或执行董事成员 | 赵迎春(执行董事) [新增] | 朱虹禹(执行董事) [退出] | 2011-11-14 |