变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 丁浪(执行董事),丁浪(总经理) | 杨宇(总经理),杨宇(执行董事) | 2020-09-23 |
总经理 | 丁浪(执行董事), [新增]
丁浪(总经理) [新增] | 杨宇(总经理), [退出]
杨宇(执行董事) [退出] | 2020-09-23 |
章程 | - | - | 2020-09-23 |
指定联系人 | 丁浪 | 丁明 | 2020-09-23 |
负责人 | 丁浪 [新增] | 杨宇 [退出] | 2020-09-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-03 | 2020-08-24 | 2020-09-23 |
投资人 | 丁浪 90(万元)90%
丁磊 10(万元)10% | 杨宇 80(万元)80% [退出]
丁浪 10(万元)10%
丁磊 10(万元)10% | 2020-09-23 |
董事长或执行董事成员 | 丁浪(执行董事), [新增]
丁浪(总经理) [新增] | 杨宇(总经理), [退出]
杨宇(执行董事) [退出] | 2020-09-23 |
股权和公证书 | - | - | 2020-09-23 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-25 |
升级换照 | - | - | 2020-08-25 |
地址 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1308 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖社区梅龙大道2229号政商中心402室 | 2020-08-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-24 | 2015-03-19 | 2020-08-25 |
其他事项备案 | 股东名称:丁浪、出资额:10、出资比例:10;股东名称:丁磊、出资额:10、出资比例:10;股东名称:杨宇、出资额:80、出资比例:80; | 股东名称:杨宇、出资额:100、出资比例:100; | 2016-12-29 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2016-12-29 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-29 |
股权 | 杨宇 80( - 20% )(万元) 80%
丁磊 10(万元) 10% [新增]
丁浪 10(万元) 10% [新增] | 杨宇 100(万元) 100% | 2016-12-29 |
股权 | 杨宇 80(万元) 80% 丁磊 10(万元) 10% 丁浪 10(万元) 10% | 杨宇 100(万元) 100% | 2016-12-29 |
股权 | 杨宇 100(万元) 100% | 丁明 100(万元) 100% | 2016-12-05 |
董事成员 | 杨宇(执行(常务)董事) 杨宇(总经理) 丁磊(监事) | 丁明(总经理) 丁明(执行(常务)董事) 丁磊(监事) | 2016-12-05 |
高管人员 | 杨宇(执行(常务)董事) 杨宇(总经理) 丁磊(监事) | 丁明(总经理) 丁明(执行(常务)董事) 丁磊(监事) | 2016-12-05 |
董事成员 | 杨宇(执行(常务)董事) [新增]
杨宇(总经理) [新增]
丁磊(监事) | 丁明(总经理) [退出]
丁明(执行(常务)董事) [退出]
丁磊(监事) | 2016-12-05 |
股权 | 杨宇 100(万元) 100% [新增] | 丁明 100(万元) 100% [退出] | 2016-12-05 |
成员 | 杨宇(执行董事),杨宇(总经理),丁磊(监事) | 丁明(总经理),丁明(执行董事),丁磊(监事) | 2016-12-05 |
负责人 | 杨宇 | 丁明 | 2016-12-05 |
其他事项备案 | 股东名称:杨宇、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:丁明、出资额:100、出资比例:100; | 2016-12-05 |
负责人变更 | 股东:杨宇;
法定代表人:杨宇;
监事:丁磊;
总经理:杨宇;
董事长:杨宇; | 股东:丁明;
法定代表人:丁明;
董事长:丁明;
总经理:丁明;
监事:丁磊; | 2016-12-05 |
高级管理人员备案 | 监事:丁磊
总经理:杨宇 [新增]
执行董事:杨宇 [新增] | 监事:丁磊
执行董事:丁明 [退出]
总经理:丁明 [退出] | 2016-12-05 |
董事长或执行董事成员 | 杨宇(执行董事) [新增] | 丁明(执行董事) [退出] | 2016-12-05 |
高管人员 | 杨宇(总经理) [新增] | 丁明(总经理) [退出] | 2016-12-05 |
法定代表人 | 杨宇 | 丁明 | 2016-12-05 |
高管人员 | 杨宇(执行(常务)董事) [新增]
杨宇(总经理) [新增]
丁磊(监事) | 丁明(总经理) [退出]
丁明(执行(常务)董事) [退出]
丁磊(监事) | 2016-12-05 |
统一社会信用代码 | *****M | - | 2016-05-24 |
其他事项备案 | *****M | - | 2016-05-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-24 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道清湖社区梅龙大道2229号政商中心402室 | 深圳市龙华新区龙华街道油松路富康科技大厦1108 | 2016-05-24 |
一照一码升级 | | | 2016-05-24 |