变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事 | 姓名:刘志国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]
姓名:梁友,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:王英华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
姓名:曾立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2018-07-20 |
董事 | 姓名:刘志国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]
姓名:梁友,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:王英华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
姓名:曾立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2018-07-20 |
法定代表人 | 刘志国 | 王英华 | 2018-07-20 |
联系电话 | ***** | ***** | 2018-07-20 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:梁友,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1.2万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-07-19; [新增]
股东(发起人)名称:刘志国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:298.8万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-05-10; [新增] | 股东(发起人)名称:王英华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:298.8万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2014-04-24; [退出]
股东(发起人)名称:曾立军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1.2万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2010-06-12; [退出] | 2018-07-20 |
联络员 | 姓名:刘志国,
固定电话: ,
移动电话:****,
电子邮箱:****,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:**** | 姓名:王英华,
固定电话: ,
移动电话:****,
电子邮箱:****,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:**** | 2018-07-20 |
章程 | - | - | 2018-07-20 |
经理 | 姓名:刘志国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; [新增]
姓名:梁友,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [新增] | 姓名:王英华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; [退出]
姓名:曾立军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; [退出] | 2018-07-20 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-05-14 |
乡 | - | 花园庄25号 | 2018-05-14 |
行政审批 | - | - | 2018-05-14 |
住所 | 山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区7号楼3-1707室 | 山东省济南市历城区花园路25号东风街道办事处4楼401室 | 2018-05-14 |
号 | 北区1号楼3-1707室 | - | 2018-05-14 |
市 | 370100 | 370100 | 2018-05-14 |
经营范围 | 企业管理咨询;企业形象策划;企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 企业管理咨询;非学历短期企业内部管理培训(不含中介);企业形象策划;企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含出国留学中介及办学)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-05-14 |
章程 | - | - | 2018-05-14 |
村 | 唐冶西路868号山东设计创意产业园 | 东风街道办事处 | 2018-05-14 |
属地监管工商所 | 370112382 | 370112352 | 2018-05-14 |
县 | 370112 | 370112 | 2018-05-14 |
联系电话 | ***** | ***** | 2015-11-19 |
号 | - | - | 2015-11-19 |
章程 | - | - | 2015-11-19 |
联络员信息 | 姓名:王英华,
固定电话: ,
移动电话:***********,
电子邮箱:***********,
身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,
身份证件号码:*********** | - | 2015-11-19 |
村 | 东风街道办事处 | - | 2015-11-19 |
乡 | 花园庄25号 | - | 2015-11-19 |
县 | 370112 | - | 2015-11-19 |
市 | 370100 | - | 2015-11-19 |
省 | 370000 | - | 2015-11-19 |
住所变更 | 山东省济南市历城区花园庄25号东风街道办事处 | 济南市历城区华龙路1825号嘉恒大厦1幢1804室 | 2015-11-19 |
省 | 370000 | | 2015-11-19 |
市 | 370100 | | 2015-11-19 |
县(市/区) | 370112 | | 2015-11-19 |
乡(镇/街道) | 花园庄25号 | | 2015-11-19 |
村(路/社区) | 东风街道办事处 | | 2015-11-19 |
联络员信息 | 姓名:王英华,固定电话: ,移动电话:***********,电子邮箱:***********,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:*********** | | 2015-11-19 |
经营范围变更 | 企业管理咨询;非学历短期企业内部管理培训(不含中介);企业形象策划;企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含出国留学中介及办学)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 企业管理咨询;非学历短期企业内部管理培训(不含中介);企业形象策划;投资咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介);企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含出国留学中介及办学)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-06-24 |
名称变更 | 山东考雷茨企业管理咨询有限公司 | 济南考雷茨企业管理咨询有限公司 | 2014-06-06 |
注册资本变更 | 300( + 9900% ) | 3 | 2014-05-08 |
投资人变更 | 曾立军认缴1.2实缴0
王英华认缴298.8( + 16500% )实缴0
单位:万元 | 曾立军认缴1.2实缴1.2
王英华认缴1.8实缴1.8
单位:万元 | 2014-05-08 |
投资人(股权)变更 | 曾立军认缴1.2实缴0|王英华认缴298.8实缴0|单位:万元 | 曾立军认缴1.2实缴1.2|王英华认缴1.8实缴1.8|单位:万元 | 2014-05-08 |
注册资本(金)变更 | 300 | 3 | 2014-05-08 |
经营范围 | 许可经营项目:无。一般经营项目:企业管理咨询;非学历短期企业内部管理培训(不含中介);企业形象策划;投资咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介);企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含出国留学中介及办学)。(须经审批的,未获批准前不得经营) | 许可经营项目:无。一般经营项目:企业管理咨询;企业形象策划;投资咨询(不含证券、期货、金融投资咨询);企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含中介和出国留学咨询)。(未取得专项许可的项目除外) | 2013-07-10 |
拟定投资总额 | 无。 | 无。 | 2013-07-10 |
出质股权数额 | 企业管理咨询;非学历短期企业内部管理培训(不含中介);企业形象策划;投资咨询(不含金融、证券、期货投资咨询及中介);企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含出国留学中介及办学)。(须经审批的,未获批准前不得经营) | 企业管理咨询;企业形象策划;投资咨询(不含证券、期货、金融投资咨询);企业营销策划;家庭服务,会议及展览服务;市场调查;国内广告业务;教育咨询(不含中介和出国留学咨询)。(未取得专项许可的项目除外) | 2013-07-10 |
成员总数 | 营业执照正本遗失补领 | 1 | 2011-07-06 |
董事 | 王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理
曾立军,证件号码:****,职位:监事 [新增] | 曹虓,证件号码:****,职位:监事 [退出]
王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理 | 2010-06-18 |
股东发起人 | 曾立军认缴1.2实缴1.2 [新增]
王英华认缴1.8实缴1.8
单位:万元 | 曹虓认缴1.2实缴1.2 [退出]
王英华认缴1.8实缴1.8
单位:万元 | 2010-06-18 |
经理 | 王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|曾立军,证件号码:****,职位:监事| | 曹虓,证件号码:****,职位:监事|王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理| | 2010-06-18 |
监事 | 王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理|曾立军,证件号码:****,职位:监事| | 曹虓,证件号码:****,职位:监事|王英华,证件号码:****,职位:执行董事兼总经理| | 2010-06-18 |