宁夏华润丰置业有限公司,办公室地址位于塞上江南吴忠,吴忠市红寺堡区弘德工业园区,我公司主要提供房地产开发、经营、销售、租赁
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
宁夏华润丰置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
宁夏瀛海商业运营管理有限公司 | 100% | 人民币1200万元 |
宁夏华润丰置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联络员备案 | 杨素平 | 王萍 | 2022-07-21 |
高级管理人员备案 | 梁华 郭兴龙 [新增] | 梁华 苟小强 [退出] | 2022-07-21 |
负责人变更 | 郭兴龙 | 苟小强 | 2022-07-21 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-07-21 |
其他事项备案 | ***** | ***** | 2022-07-21 |
投资人变更 | 宁夏瀛海商业运营管理有限公司:100%; [新增] | 宁夏瀛海集团投资有限公司:100%; [退出] | 2019-11-19 |
负责人变更 | 苟小强 | 魏强 | 2019-11-19 |
高级管理人员备案 | 梁华 [新增] 苟小强 [新增] | 王萍 [退出] 魏强 [退出] | 2019-11-19 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:魏强 | 证件号码:*****姓名:郝军 | 2018-01-03 |
负责人变更 | 证件号码:*****8,姓名:魏强 | 证件号码:*****3,姓名:郝军 | 2018-01-03 |
投资人变更 | 监事,王萍,1974-05-29; 执行董事兼总经理,魏强,1969( + 0.25458% )-05-06; | 执行董事兼总经理,郝军,1964-12-14; 监事,王萍,1974-05-29; | 2018-01-03 |
联系电话变更 | ***** | ***** | 2018-01-03 |
经营期限变更 | 经营期限起2013-07-03;经营期限止长期 | 经营期限起2013-07-03;经营期限止2023-07-01 | 2018-01-03 |
主要人员变更 | 监事,王萍,**** 执行董事兼总经理,魏强,**** [新增] | 执行董事兼总经理,郝军,**** [退出] 监事,王萍,**** | 2018-01-03 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:魏强 | 证件号码:****,姓名:郝军 | 2018-01-03 |
许可经营项目变更 | *****Y | 无 | 2015-12-03 |
统一社会信用代码变更 | *****Y | - | 2015-12-03 |
本页是 [宁夏华润丰置业有限公司] 在顺企网吴忠黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。