变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 张飞 | 施永平 | 2021-05-12 |
联络员备案 | 张迁 | 任毅 | 2021-05-12 |
高级管理人员备案 | 李文星
张飞 [新增] | 李文星
施永平 [退出] | 2021-05-12 |
期限变更 | 长期 | 10 | 2021-03-05 |
负责人变更 | 施永平 | 王锐 | 2018-11-15 |
高级管理人员备案 | 李文星
施永平 [新增] | 李文星
王锐 [退出] | 2018-11-15 |
主要人员变更 | 监事,李文星,**** [新增]
执行董事兼总经理,王锐,**** | 监事,陈建忠,**** [退出]
执行董事兼总经理,王锐,**** | 2017-04-21 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,李文星,****;执行董事兼总经理,王锐,****; | 监事,陈建忠,****;执行董事兼总经理,王锐,****; | 2017-04-21 |
住所变更 | 吴忠市利通区文化街东侧、纬一路北侧(恒大名都8#楼) | 吴忠市利通区裕民东街综合楼三层 | 2017-04-21 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,陈建忠,****;执行董事兼总经理,王锐,****; | 监事,曹海,****;监事,李俊文,****;监事,时文芳,****;董事长,宋慧玲,****;监事,徐韶鑫,****; | 2016-10-31 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:王锐 | 证件号码:****,姓名:宋慧玲 | 2016-10-31 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:王锐 | 证件号码:*****姓名:宋慧玲 | 2016-10-31 |
负责人变更 | 证件号码:*****2,姓名:王锐 | 证件号码:*****2,姓名:宋慧玲 | 2016-10-31 |
主要人员变更 | 监事,陈建忠,**** [新增]
执行董事兼总经理,王锐,**** [新增] | 监事,曹海,**** [退出]
监事,李俊文,**** [退出]
监事,时文芳,**** [退出]
董事长,宋慧玲,**** [退出]
监事,徐韶鑫,**** [退出] | 2016-10-31 |
许可经营项目变更 | *****1XE | 无 | 2015-11-06 |
统一社会信用代码变更 | *****1XE | - | 2015-11-06 |
统一社会信用代码变更 | 9164030056413491XE | | 2015-11-06 |
主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 监事,曹海,****;监事,李俊文,****;监事,时文芳,****;董事长,宋慧玲,****;监事,徐韶鑫,****; | 监事,曹海,****;董事长,陈建忠,****;监事,李俊文,****;监事,时文芳,****;监事,徐韶鑫,****; | 2014-10-09 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:宋慧玲 | 证件号码:*****姓名:陈建忠 | 2014-10-09 |
负责人变更 | 证件号码:*****2,姓名:宋慧玲 | 证件号码:*****5,姓名:陈建忠 | 2014-10-09 |
主要人员变更 | 监事,曹海,****
监事,李俊文,****
监事,时文芳,****
董事长,宋慧玲,**** [新增]
监事,徐韶鑫,**** | 监事,曹海,****
董事长,陈建忠,**** [退出]
监事,李俊文,****
监事,时文芳,****
监事,徐韶鑫,**** | 2014-10-09 |
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:宋慧玲 | 证件号码:****,姓名:陈建忠 | 2014-10-09 |
实收资本变更 | 23671.84万人民币,折美元0万美元 | 22571.84万,折美元万美元 | 2012-07-31 |
投资人变更 | 恒大地产集团银川有限公司,23671.84(万元)100%; [新增] | 恒大地产集团银川有限公司,22571.84(万元)100%; [退出] | 2012-07-31 |
注册资本变更 | 注册资本:23671.84币种:固定资金:0流动资金0 | 注册资本:22571.84币种:固定资金:0流动资金0 | 2012-07-31 |
其他事项备案 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 2012-07-31 |
实收资本变更 | 22571.84万人民币,折美元0万美元 | 7971.84万,折美元万美元 | 2012-07-19 |
注册资本变更 | 注册资本:22571.84币种:固定资金:0流动资金0 | 注册资本:7971.84币种:固定资金:0流动资金0 | 2012-07-19 |
投资人变更 | 恒大地产集团银川有限公司,22571.84(万元)100%; [新增] | 恒大地产集团银川有限公司,7971.84(万元)100%; [退出] | 2012-07-19 |
其他事项备案 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 2012-07-19 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:陈建忠家庭住址:***** | 证件号码:*****姓名:孙博家庭住址:***** | 2012-05-23 |
其他事项备案 | 李俊文,陈建忠,曹海,徐韶鑫,时文芳, | 李俊文,陈建忠,时文芳,曹海, | 2012-05-23 |
经营范围变更 | 经营范围(主营):房地产开发 、销售(凭资质证经营)**** | 经营范围(主营):房地产开发 、销售;室内装饰装修;园林绿化工程(凭资质证经营)**** | 2011-11-02 |
其他事项备案 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 2011-09-09 |
投资人变更 | 恒大地产集团银川有限公司,7971.84(万元)100%; [新增] | 恒大地产集团银川有限公司,3000(万元)100%; [退出]
宁夏住宅建设发展(集团)有限公司,4971.84(万元)165.728%; [退出] | 2011-09-09 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2011-09-09 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:孙博家庭住址:***** | 证件号码:*****姓名:时文芳家庭住址:***** | 2011-08-04 |
投资人变更 | 恒大地产集团银川有限公司,3000(万元)37.63%;
宁夏住宅建设发展(集团)有限公司,4971.84(万元)62.37%; [新增] | 恒大地产集团银川有限公司,3000(万元)100%; | 2011-08-04 |
注册资本变更 | 注册资本:7971.84币种:002固定资金:0流动资金0 | 注册资本:3000币种:002固定资金:0流动资金0 | 2011-08-04 |
地址变更 | 住所:吴忠市利通区裕民东街综合楼三层
经营场所:吴忠市利通区裕民东街综合楼三层 | 住所:吴忠市利通区早元路饮料厂二号楼
经营场所:吴忠市利通区早元路饮料厂二号楼 | 2011-07-20 |
负责人变更 | 证件号码:*****姓名:时文芳家庭住址:***** | 证件号码:*****姓名:王新生家庭住址:***** | 2011-06-29 |
其他事项备案 | 王泽伟, | 王泽伟, | 2011-06-29 |
投资人变更 | 恒大地产集团银川有限公司,3000(万元)100%; [新增] | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司,3000(万元)100%; [退出] | 2011-06-29 |
其他事项备案 | 楼玉珍,王新生, | 王新生,楼玉珍, | 2011-06-29 |
其他事项备案 | 银川市金凤区工业集中区服务中心办公楼一楼 | 银川市北京东路379号 | 2011-06-29 |