变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐翠园3栋211 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼1302 | 2018-06-13 |
章程备案 | 2018-06-11 | 1900-01-01 | 2018-06-13 |
章程备案 | 2018-06-11 | 1900-01-01 | 2018-06-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐翠园3栋211 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼1302 | 2018-06-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼1302 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼7029 | 2016-06-02 |
一照一码升级 | 1X9 | - | 2016-06-02 |
统一社会信用代码 | 1X9 | - | 2016-06-02 |
其他事项备案 | 1X9 | - | 2016-06-02 |
一照一码升级 | | | 2016-06-02 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼1302 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼7029 | 2016-06-02 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼7029 | 深圳市宝安区11区新安街道龙井一路131号3楼01(办公场所) | 2015-04-24 |
经营期限 | 永续经营 | 自1995年4月4日起至2015年4月4日止 | 2015-04-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙华新区民治街道东边商务大楼7029 | 深圳市宝安区11区新安街道龙井一路131号3楼01(办公场所) | 2015-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1995-04-04,5000-01-01 | 1995-04-04,2015-04-04 | 2015-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从1995-04-04至2015-04-04 | 2015-04-24 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1995-04-04至5000-01-01 | 自1995-04-04至2015-04-04 | 2015-04-24 |
商事登记换照 | - | - | 2013-04-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-17 |
证照有效期限 | - | 2015-04-04 | 2011-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 侯银妹 | 时楠 | 2011-07-01 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2015-04-04 | 2011-07-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2011-07-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2011-07-01 |
成员 | 尹佐芬(监事),尹宝柱(监事),吴东阳(董事),侯银妹(董事长),侯银妹(总经理),杨建军(董事),刘菊(监事) | 李深恩(总经理),林大水(监事),张蔚南(监事),时楠(董事长),胡治明(董事),侯银妹(监事),李深恩(董事) | 2011-07-01 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 侯银妹 | 时楠 | 2011-07-01 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2015-04-04 | 2011-07-01 |
高管人员 | 侯银妹(总经理) [新增] | 李深恩(总经理) [退出] | 2011-07-01 |
董事长或执行董事成员 | 侯银妹(董事长) [新增] | 时楠(董事长) [退出] | 2011-07-01 |
监事信息 | 刘菊(监事) [新增]
尹佐芬(监事) [新增]
尹宝柱(监事) [新增] | 张蔚南(监事) [退出]
林大水(监事) [退出]
侯银妹(监事) [退出] | 2011-07-01 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区11区新安街道龙井一路131号3楼01(办公场所) | 深圳市福田区上步中路南天大厦4栋1206室A | 2010-12-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)时楠,600,60陈轶凡,200,20杨建军,200,20 | 名称,出资额,出资比例(%)李深恩,200,20时楠,600,60胡冶明,100,10侯银妹,100,10 | 2010-11-23 |
其他事项备案 | | 36 | 2010-11-23 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 杨建军 200(万元)20% 陈轶凡 200(万元)20% 时楠 600(万元)60% | 侯银妹 100(万元)10% 李深恩 200(万元)20% 胡冶明 100(万元)10% 时楠 600(万元)60% | 2010-11-23 |
注册号/注册号升级 | | 36 | 2010-11-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:时楠,出资额:600,出资比例:60
名称:陈轶凡,出资额:200,出资比例:20 [新增]
名称:杨建军,出资额:200,出资比例:20 [新增] | 名称:李深恩,出资额:200,出资比例:20 [退出]
名称:时楠,出资额:600,出资比例:60
名称:胡冶明,出资额:100,出资比例:10 [退出]
名称:侯银妹,出资额:100,出资比例:10 [退出] | 2010-11-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1995-04-04,2015-04-04 | 1995-04-04,2005-04-04 | 2005-03-09 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1995-04-04至2015-04-04 | 自1995-04-04至2005-04-04 | 2005-03-09 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1995-04-04至2015-04-04 | 从1995-04-04至2005-04-04 | 2005-03-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区上步中路南天大厦4栋1206室A | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1305A座 | 2003-12-09 |
其他事项备案 | - | - | 2003-12-09 |
实收资本 | 1000 | 0 | 2003-12-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1305A座 | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1007A室 | 2000-10-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)时楠,600,60李深恩,200,20侯银妹,100,10胡冶明,100,10 | 名称,出资额,出资比例(%)林大水,490,49范棣,510,51 | 1999-10-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 时楠 | 范棣 | 1999-10-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 1999-10-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 1999-10-10 |
成员 | 张蔚南(监事),李深恩(总经理),时楠(董事长),林大水(监事),侯银妹(监事),李深恩(董事),胡治明(董事) | 张蔚南(监事),侯银妹(监事),范棣(董事长),时楠(董事),林大水(监事),李深恩(总经理),李深恩(董事) | 1999-10-10 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 时楠 600(万元)60% 侯银妹 100(万元)10% 胡冶明 100(万元)10% 李深恩 200(万元)20% | 范棣 510(万元)51% 林大水 490(万元)49% | 1999-10-10 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 时楠 | 范棣 | 1999-10-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:时楠,出资额:600,出资比例:60 [新增]
名称:李深恩,出资额:200,出资比例:20 [新增]
名称:侯银妹,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:胡冶明,出资额:100,出资比例:10 [新增] | 名称:林大水,出资额:490,出资比例:49 [退出]
名称:范棣,出资额:510,出资比例:51 [退出] | 1999-10-10 |
董事长或执行董事成员 | 时楠(董事长) [新增] | 范棣(董事长) [退出] | 1999-10-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 1999-06-28 |
成员 | 张蔚南(监事),侯银妹(监事),范棣(董事长),时楠(董事),林大水(监事),李深恩(总经理),李深恩(董事) | 张凤岗(总经理),范棣(董事长),张蔚南(监事),林大水(董事),张凤岚(董事),范棣(董事) | 1999-06-28 |
董事长或执行董事成员 | 范棣(董事长) | 范棣(董事长) | 1999-06-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区振华路8号设计大厦1007A室 | 深圳市福田区华强北路新世纪酒店809室 | 1999-05-25 |
其他事项备案 | 36 | 19232691-X | 1999-05-25 |
注册号/注册号升级 | 36 | 19232691-X | 1999-05-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区华强北路新世纪酒店809室 | 深圳市福田区燕南路二号汽车大厦A405 | 1997-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1995-04-04至2005-04-04 | 从1900-01-01至1900-01-01 | 1997-04-24 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1995-04-04,2005-04-04 | 1900-01-01,1900-01-01 | 1997-04-24 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1995-04-04至2005-04-04 | 自1900-01-01至1900-01-01 | 1997-04-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区燕南路二号汽车大厦A405 | 福田区东园路滨江大厦3号楼3531室 | 1995-08-03 |