变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 郭春娜(总经理),郭春娜(董事),殷明(董事) | 罗良英(总经理),罗良英(董事),殷明(董事) | 2022-01-10 |
总经理 | 郭春娜(总经理), [新增]
郭春娜(董事), [新增]
殷明(董事) | 罗良英(总经理), [退出]
罗良英(董事), [退出]
殷明(董事) | 2022-01-10 |
其他董事信息 | 郭春娜(总经理), [新增]
郭春娜(董事), [新增]
殷明(董事) | 罗良英(总经理), [退出]
罗良英(董事), [退出]
殷明(董事) | 2022-01-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-02 |
一般经营项目 | 会务服务;教育资源、计算机网络技术的技术开发;投资教育项目(具体项目另行申报);企业形象策划;教育品牌设计及推广,教学软件、教具、教学仪器、文化用品(不含出版物)的技术开发、销售及其他国内贸易;教育咨询,教育培训。 | 教育资源、计算机网络技术的技术开发;投资教育项目(具体项目另行申报);企业形象策划;教育品牌设计及推广,教学软件、教具、教学仪器、文化用品(不含出版物)的技术开发、销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);教育咨询,教育培训。 | 2020-04-02 |
许可经营 | 人力资源服务;劳务派遣。 | - | 2020-04-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-01-06 | 2016-05-26 | 2020-04-02 |
许可信息 | 《人力资源服务许可证》(),《劳务派遣经营许可证》() | - | 2020-04-02 |
成员 | 罗良英(董事),殷明(董事),罗良英(总经理) | 袁凌(董事),殷明(董事),袁凌(总经理) | 2019-11-28 |
总经理 | 罗良英(总经理) [新增] | 袁凌(总经理) [退出] | 2019-11-28 |
其他董事信息 | 罗良英(董事) [新增]
殷明(董事) | 袁凌(董事) [退出]
殷明(董事) | 2019-11-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-28 |
成员 | 殷明(董事),袁凌(董事) | 袁凌(董事),李冬梅(董事) | 2017-03-20 |
成员 | 郁娜 | 萧琳琳 | 2017-03-20 |
其他事项备案 | 其他董事:殷明;其他董事:袁凌;工商联络员:郁娜; | 其他:袁凌;其他:李冬梅;工商联络员:萧琳琳; | 2017-03-20 |
高级管理人员备案 | 董事:殷明 [新增]
董事:袁凌 | 董事:袁凌
董事:李冬梅 [退出] | 2017-03-20 |
指定联系人 | 郁娜 | 萧琳琳 | 2017-03-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-20 |
董事成员 | 杜齐才(董事长)
殷明(董事) [新增]
袁凌(总经理)
胡国树(监事)
袁凌(董事) | 胡国树(监事)
李冬梅(董事) [退出]
杜齐才(董事长)
袁凌(总经理)
袁凌(董事) | 2017-03-20 |
董事成员 | 杜齐才(董事长) 殷明(董事) 袁凌(总经理) 胡国树(监事) 袁凌(董事) | 胡国树(监事) 李冬梅(董事) 杜齐才(董事长) 袁凌(总经理) 袁凌(董事) | 2017-03-20 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-20 |
经营范围 | 教育资源、计算机网络技术的技术开发;投资教育项目(具体项目另行申报);企业形象策划;教育品牌设计及推广,教学软件、教具、教学仪器、文化用品(不含出版物)的技术开发、销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);教育咨询,教育培训。^ | 教育资源、计算机网络技术的技术开发;投资教育项目(具体项目另行申报);企业形象策划;教育品牌设计及推广,教学软件、教具、教学仪器、文化用品(不含出版物)的技术开发、销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^ | 2016-06-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-06-03 |
章程 | | | 2016-06-03 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-03 |
其他事项备案 | 工商联络员:萧琳琳; | - | 2016-06-03 |
指定联系人 | 萧琳琳 | - | 2016-06-03 |
章程 | - | - | 2016-06-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-06-03 |
负责人 | 杜齐才 | 许东 | 2015-11-30 |
成员 | 杜齐才(董事长),袁凌(董事),袁凌(总经理),胡国树(监事),李冬梅(董事) | 李冬梅(董事),杜齐才(董事),胡国树(监事),周智尚(总经理),许东(董事长) | 2015-11-30 |
成员 | 杜齐才 | 许东 | 2015-11-30 |
负责人变更 | 法定代表人:杜齐才;
监事:胡国树;
其他董事:袁凌;
其他董事:李冬梅;
总经理:袁凌;
董事长:杜齐才; | 其他董事:李冬梅;
法定代表人:许东;
其他董事:杜齐才;
监事:胡国树;
董事长:许东;
总经理:周智尚; | 2015-11-30 |
董事长或执行董事成员 | 杜齐才(董事长) [新增] | 许东(董事长) [退出] | 2015-11-30 |
高管人员 | 袁凌(总经理) [新增] | 周智尚(总经理) [退出] | 2015-11-30 |
高管人员 | 胡国树(监事)
李冬梅(董事)
杜齐才(董事长)
袁凌(总经理) [新增]
袁凌(董事) [新增] | 杜齐才(董事)
许东(董事长) [退出]
胡国树(监事)
李冬梅(董事)
周智尚(总经理) [退出] | 2015-11-30 |
董事成员 | 胡国树(监事)
李冬梅(董事)
杜齐才(董事长)
袁凌(总经理) [新增]
袁凌(董事) [新增] | 杜齐才(董事)
许东(董事长) [退出]
胡国树(监事)
李冬梅(董事)
周智尚(总经理) [退出] | 2015-11-30 |
法定代表人 | 杜齐才 | 许东 | 2015-11-30 |
董事成员 | 胡国树(监事) 李冬梅(董事) 杜齐才(董事长) 袁凌(总经理) 袁凌(董事) | 杜齐才(董事) 许东(董事长) 胡国树(监事) 李冬梅(董事) 周智尚(总经理) | 2015-11-30 |
高管人员 | 胡国树(监事) 李冬梅(董事) 杜齐才(董事长) 袁凌(总经理) 袁凌(董事) | 杜齐才(董事) 许东(董事长) 胡国树(监事) 李冬梅(董事) 周智尚(总经理) | 2015-11-30 |
一照一码升级 | | | 2015-08-17 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2015-08-17 |
其他事项备案 | *****F | - | 2015-08-17 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-17 |
住所 | 深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦A栋33层F单元 | 深圳市福田区深南大道浩铭财富广场A座4P(仅限办公) | 2015-08-17 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-20 |
商事登记换照 | - | - | 2014-06-20 |
商事登记换照 | | | 2014-06-20 |