变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市光明区马田街道石围社区石围坪岗工业区39号A栋301 | 深圳市光明新区公明街道甲子塘大道二巷18号一楼 | 2022-09-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-09-23 | 2022-05-25 | 2022-09-26 |
章程修正案 | - | - | 2022-09-26 |
投资人 | 吴明杰 27.5(万元)55%吴华坚 22.5(万元)45% | 吴德意 25(万元)50%吴明杰 25(万元)50% | 2022-05-30 |
负责人 | 吴华坚 | 吴德意 | 2022-05-30 |
章程 | - | - | 2022-05-30 |
总经理 | 吴华坚(总经理), [新增]
吴华坚(执行董事) [新增] | 吴德意(执行董事), [退出]
吴德意(总经理) [退出] | 2022-05-30 |
董事长或执行董事成员 | 吴华坚(总经理), [新增]
吴华坚(执行董事) [新增] | 吴德意(执行董事), [退出]
吴德意(总经理) [退出] | 2022-05-30 |
股权和公证书 | - | - | 2022-05-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-25 | 2021-01-12 | 2022-05-30 |
成员 | 吴华坚(总经理),吴华坚(执行董事) | 吴德意(执行董事),吴德意(总经理) | 2022-05-30 |
投资人 | 吴华坚 22.5(万元)45% 吴明杰 27.5(万元)55% | 吴德意 25(万元)50% 吴明杰 25(万元)50% | 2022-05-30 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-12 | 2017-01-17 | 2021-01-19 |
总经理 | 吴德意(执行董事),
吴德意(总经理),
吴明杰(监事) | 吴财坚(监事), [退出]
吴德海(总经理), [退出]
吴德意(监事),
吴德海(执行董事), [退出]
吴明杰(监事) | 2021-01-19 |
升级换照 | - | - | 2021-01-19 |
章程 | - | - | 2021-01-19 |
负责人 | 吴德意 | 吴德海 | 2021-01-19 |
投资人 | 吴德意 25(万元)50%吴明杰 25(万元)50% | 吴财坚 20(万元)40%吴德海 5(万元)10%吴德意 12.5(万元)25%吴明杰 12.5(万元)25% | 2021-01-19 |
成员 | 吴德意(执行董事),吴德意(总经理),吴明杰(监事) | 吴财坚(监事),吴德海(总经理),吴德意(监事),吴德海(执行董事),吴明杰(监事) | 2021-01-19 |
监事信息 | 吴德意(执行董事),
吴德意(总经理),
吴明杰(监事) | 吴财坚(监事), [退出]
吴德海(总经理), [退出]
吴德意(监事),
吴德海(执行董事), [退出]
吴明杰(监事) | 2021-01-19 |
董事长或执行董事成员 | 吴德意(执行董事),
吴德意(总经理),
吴明杰(监事) | 吴财坚(监事), [退出]
吴德海(总经理), [退出]
吴德意(监事),
吴德海(执行董事), [退出]
吴明杰(监事) | 2021-01-19 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-01-22 |
章程 | | | 2017-01-22 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道甲子塘大道二巷18号一楼 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区F2栋一楼 | 2017-01-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-01-17 | 1900-01-01 | 2017-01-22 |
章程 | - | - | 2017-01-22 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道甲子塘大道二巷18号一楼 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区F2栋一楼 | 2017-01-22 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区F2栋一楼 | 深圳市南山区西丽街道丽城社区南国丽城2栋C单元1002室 | 2016-03-11 |
住所 | 深圳市光明新区公明办事处塘尾社区宝塘工业区F2栋一楼 | 深圳市南山区西丽街道丽城社区南国丽城2栋C单元1002室 | 2016-03-11 |