变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2020-05-26 |
地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3038号现代国际2102A-23 | 深圳市龙岗区龙城街道保利上城6栋1312号 | 2020-05-26 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-21 | 2017-06-12 | 2020-05-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-12 | 1900-01-01 | 2018-04-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道保利上城6栋1312号 | 深圳市龙岗区龙岗街道保利上城6栋1312号 | 2018-04-12 |
许可信息 | 职业技能培训许可证() | 《因私出入境中介机构经营许可证》(),《劳动技能类经营许可证》() | 2017-06-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:职业技能培训许可证、审批文件号:; | 审批文件名称:《因私出入境中介机构经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《劳动技能类经营许可证》、审批文件号:; | 2017-06-08 |
前置许可信息 | 职业技能培训许可证 | 《因私出入境中介机构经营许可证》《劳动技能类经营许可证》 | 2017-06-08 |
章程 | - | - | 2017-06-08 |
审批项目 | 职业技能培训许可证 无 《旅行社业务经营许可证》 无 | 《因私出入境中介机构经营许可证》 无 《劳动技能类经营许可证》 无 | 2017-06-08 |
住所 | 深圳市龙岗区龙岗街道保利上城6栋1312号 | 深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场(南区)B座B单元12层1203B号 | 2017-06-08 |
审批项目 | 黄晓君 | 王靖宇 | 2016-12-21 |
审批项目 | 黄晓君(执行董事),郑伟冬(监事),崔海龙(监事),黄晓君(总经理) | 黄晓君(董事),范齐鸣(总经理),崔海龙(监事),王广仁(董事),Daniel Joseph Healy(董事长),郑伟冬(监事),黄晓烽(董事),Tina ren Jun Hou(董事) | 2016-12-21 |
审批项目 | 黄领辉 20(万元)20% 黄晓君 80(万元)80% | 王靖宇 51(万元)51% 黄晓君 49(万元)49% | 2016-12-21 |
成员 | 黄晓君(执行董事),郑伟冬(监事),崔海龙(监事),黄晓君(总经理) | 黄晓君(董事),范齐鸣(总经理),崔海龙(监事),王广仁(董事),Daniel
Joseph
Healy(董事长),郑伟冬(监事),黄晓烽(董事),Tina
ren
Jun
Hou(董事) | 2016-12-21 |
投资人 | 黄领辉 20(万元)20% 黄晓君 80(万元)80% | 黄晓君 49(万元)49% 王靖宇 51(万元)51% | 2016-12-21 |
负责人 | 黄晓君 | 王靖宇 | 2016-12-21 |
负责人变更 | 法定代表人:黄晓君;
股东:黄领辉;
董事长:黄晓君;
监事:崔海龙;
总经理:黄晓君;
股东:黄晓君;
监事:郑伟冬; | 法定代表人:王靖宇;
董事长:Daniel Joseph Healy;
股东:黄晓君;
股东:王靖宇;
监事:崔海龙;
其他董事:黄晓君;
其他董事:王广仁;
其他董事:黄晓烽;
监事:郑伟冬;
其他董事:Tina ren Jun Hou;
总经理:范齐鸣; | 2016-12-21 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《劳动技能类经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《因私出入境中介机构经营许可证》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《劳动技能类经营许可证》、审批文件号:无; | 2016-12-21 |
投资人变更 | 股东名称:黄领辉、出资额:20、出资比例:20; [新增]
股东名称:黄晓君、出资额:80( + 63.26531% )、出资比例:80; | 股东名称:黄晓君、出资额:49、出资比例:49;
股东名称:王靖宇、出资额:51、出资比例:51; [退出] | 2016-12-21 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄晓君
监事:崔海龙
监事:郑伟冬
总经理:黄晓君 [新增] | 董事:黄晓烽 [退出]
总经理:范齐鸣 [退出]
监事:崔海龙
董事:Tina [退出]
ren [退出]
Jun [退出]
Hou [退出]
监事:郑伟冬
董事:黄晓君
董事长:Daniel [退出]
Joseph [退出]
Healy [退出]
董事:王广仁 [退出] | 2016-12-21 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-21 |
董事长或执行董事成员 | 黄晓君(执行董事) [新增] | Daniel Joseph Healy(董事长) [退出] | 2016-12-21 |
审批项目 | 《劳动技能类经营许可证》《因私出入境中介机构经营许可证》 | 《劳动技能类经营许可证》 | 2016-12-21 |
高管人员 | 黄晓君(总经理) [新增] | 范齐鸣(总经理) [退出] | 2016-12-21 |
投资人变更 | 名称:黄领辉,出资额:20,出资比例:20 [新增]
名称:黄晓君,出资额:80( + 63.26531% ),出资比例:80 | 名称:黄晓君,出资额:49,出资比例:49
名称:王靖宇,出资额:51,出资比例:51 [退出] | 2016-12-21 |
股东 | 黄晓君 80( + 63.26531% )(万元) 80%
黄领辉 20(万元) 20% [新增] | 王靖宇 51(万元) 51% [退出]
黄晓君 49(万元) 49% | 2016-12-21 |
董事成员 | 崔海龙(监事)
黄晓君(执行(常务)董事)
黄晓君(总经理)
郑伟冬(监事) | 范齐鸣(总经理) [退出]
黄晓烽(董事) [退出]
黄晓君(董事)
Tina ren Jun Hou(董事) [退出]
郑伟冬(监事)
Daniel Joseph Healy(董事长) [退出]
崔海龙(监事)
王广仁(董事) [退出] | 2016-12-21 |
高管人员 | 崔海龙(监事)
黄晓君(执行(常务)董事)
黄晓君(总经理)
郑伟冬(监事) | 范齐鸣(总经理) [退出]
黄晓烽(董事) [退出]
黄晓君(董事)
Tina ren Jun Hou(董事) [退出]
郑伟冬(监事)
Daniel Joseph Healy(董事长) [退出]
崔海龙(监事)
王广仁(董事) [退出] | 2016-12-21 |
法定代表人 | 黄晓君 | 王靖宇 | 2016-12-21 |
审批项目 | 《因私出入境中介机构经营许可证》 无 《劳动技能类经营许可证》 无 | 《劳动技能类经营许可证》 无 | 2016-12-21 |
住所 | 深圳市福田区梅林街道卓越梅林中心广场(南区)B座B单元12层1203B号 | 深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场1111-12 | 2016-12-21 |
章程 | - | - | 2016-12-21 |
名称 | 深圳市传世出国顾问有限公司 | 深圳市澳加美联国际咨询有限公司 | 2016-12-21 |
经营范围 | 移民信息咨询;企业管理咨询;投资咨询;经济信息咨询;教育咨询;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);展览展示策划;会议活动策划;外文翻译;从事广告业务;计算机软硬的技术开发、技术咨询、技术转让。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^出国签证申办服务;计算机技术培训。 | 企业管理咨询;投资咨询;经济信息咨询;教育咨询;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);展览展示策划;会议活动策划;外文翻译;从事广告业务;计算机软硬的技术开发、技术咨询、技术转让。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^计算机技术培训。 | 2016-12-21 |
投资人 | 王靖宇 | 范齐鸣 | 2016-03-25 |
统一社会信用代码 | *****2 | - | 2016-03-25 |
投资人 | 黄晓君 49(万元)49% = "https://www.tianyancha.com/human/2079141073-c2990094343" target = "_blank">王靖宇 51(万元)51% | 黄晓君 40(万元)40% ="https://www.tianyancha.com/company/27794736" target="_blank">北京传世商务咨询有限公司 60(万元)60% | 2016-03-25 |
负责人 | 王靖宇 | 范齐鸣 | 2016-03-25 |
负责人变更 | 股东:黄晓君;
法定代表人:王靖宇;
股东:王靖宇; | 法定代表人:范齐鸣;
股东:黄晓君; | 2016-03-25 |
投资人变更 | 股东名称:黄晓君、出资额:49( + 22.5% )、出资比例:49;
股东名称:王靖宇、出资额:51、出资比例:51; [新增] | 股东名称:北京传世商务咨询有限公司、出资额:60、出资比例:60; [退出]
股东名称:黄晓君、出资额:40、出资比例:40; | 2016-03-25 |
其他事项备案 | *****2 | - | 2016-03-25 |
投资人变更 | 名称:黄晓君,出资额:49( + 22.5% ),出资比例:49
名称:王靖宇,出资额:51,出资比例:51 [新增] | 名称:黄晓君,出资额:40,出资比例:40
名称:北京传世商务咨询有限公司,出资额:60,出资比例:60 [退出] | 2016-03-25 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-25 |
法定代表人 | 王靖宇 | 范齐鸣 | 2016-03-25 |
名称 | 深圳市澳加美联国际咨询有限公司 | 深圳市传世商务咨询有限公司 | 2016-03-25 |
股东 | 王靖宇 51(万元) 51% [新增]
黄晓君 49( + 22.5% )(万元) 49% | 黄晓君 40(万元) 40%
北京传世商务咨询有限公司 60(万元) 60% [退出] | 2016-03-25 |
一照一码升级 | | | 2016-03-25 |
股东(投资人) | 黄晓君 40(万元) 40% 北京传世商务咨询有限公司 60(万元) 60% | 黄晓君 49(万元) 49% 王靖宇 51(万元) 51% | 2016-03-25 |
法定代表人(负责人) | 范齐鸣 | 王靖宇 | 2016-03-25 |
名称 | 深圳市传世商务咨询有限公司 | 深圳市澳加美联国际咨询有限公司 | 2016-03-25 |