变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | - | - | 2019-10-31 |
地址变更 | 深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3088号港创公司2号楼2层203 | 深圳市福田区福田街道彩田路彩虹新都彩荟阁15H | 2018-08-06 |
章程备案 | 2018-07-31 | 1900-01-01 | 2018-08-06 |
其他事项备案 | *****C | - | 2016-03-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-24 |
住所 | 深圳市福田区福田街道彩田路彩虹新都彩荟阁15H | 深圳市龙华新区雀山路口中兴小区52栋1003 | 2016-03-24 |
一照一码升级 | | | 2016-03-24 |
住所 | 深圳市龙华新区雀山路口中兴小区52栋1003 | 深圳市福田区福田街道彩田路彩虹新都彩荟阁15H | 2016-03-24 |
一照一码升级 | | | 2015-07-09 |
股权 | 璩克强 50(万元) 100% | 邱小辉 25(万元) 50% 璩克强 25(万元) 50% | 2015-07-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-07-09 |
经营范围 | 服饰、鞋、帽、箱包、建材、电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ^ | 服饰、鞋、帽、箱包、建材、电子产品的销售;电器、办公用品、家具的销售;商业信息咨询;国内贸易、货物及技术进出口。^ | 2015-07-09 |
监事成员 | 璩克强(总经理) 罗成(监事) 璩克强(执行(常务)董事) | 璩克强(执行(常务)董事) 邱小辉(监事) 璩克强(总经理) | 2015-07-09 |
其他事项备案 | 股东名称:邱小辉、出资额:25、出资比例:50;股东名称:璩克强、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:璩克强、出资额:50、出资比例:100; | 2015-07-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:璩克强
执行董事:璩克强
监事:邱小辉 [新增] | 总经理:璩克强
执行董事:璩克强
监事:罗成 [退出] | 2015-07-09 |
其他事项备案 | *****C | - | 2015-07-09 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2015-07-09 |
监事信息 | 邱小辉(监事) [新增] | 罗成(监事) [退出] | 2015-07-09 |
一照一码升级 | - | - | 2015-07-09 |
股权 | 邱小辉 25(万元) 50% [新增]
璩克强 25( - 50% )(万元) 50% | 璩克强 50(万元) 100% | 2015-07-09 |
监事成员 | 璩克强(总经理)
邱小辉(监事) [新增]
璩克强(执行(常务)董事) | 璩克强(执行(常务)董事)
罗成(监事) [退出]
璩克强(总经理) | 2015-07-09 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-07-09 |
经营范围 | 服饰、鞋、帽、箱包、建材、电子产品的销售;电器、办公用品、家具的销售;商业信息咨询;国内贸易、货物及技术进出口。^ | 服饰、鞋、帽、箱包、建材、电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ^ | 2015-07-09 |
投资人变更 | 股东名称:璩克强、出资额:50( + 66.66667% )、出资比例:100; | 股东名称:璩克强、出资额:30、出资比例:60;
股东名称:罗成、出资额:20、出资比例:40; [退出] | 2014-04-14 |
负责人变更 | 总经理:璩克强;
董事长:璩克强;
法定代表人:璩克强;
监事:罗成;
股东:璩克强; | 法定代表人:罗成;
股东:璩克强;
股东:罗成;
监事:璩克强;
董事长:罗成;
总经理:罗成; | 2014-04-14 |
高级管理人员备案 | 监事:罗成 [新增]
总经理:璩克强 [新增]
执行董事:璩克强 [新增] | 总经理:罗成 [退出]
监事:璩克强 [退出]
执行董事:罗成 [退出] | 2014-04-14 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-04-14 |
投资人变更 | 名称:璩克强,出资额:50( + 66.66667% ),出资比例:100 | 名称:罗成,出资额:20,出资比例:40 [退出]
名称:璩克强,出资额:30,出资比例:60 | 2014-04-14 |
高管人员 | 璩克强(总经理) [新增] | 罗成(总经理) [退出] | 2014-04-14 |
董事长或执行董事成员 | 璩克强(执行董事) [新增] | 罗成(执行董事) [退出] | 2014-04-14 |
监事信息 | 罗成(监事) [新增] | 璩克强(监事) [退出] | 2014-04-14 |
董事成员 | 璩克强(执行(常务)董事)
罗成(监事)
璩克强(总经理) | 罗成(总经理)
罗成(执行(常务)董事)
璩克强(监事) | 2014-04-14 |
高管人员 | 璩克强(执行(常务)董事)
罗成(监事)
璩克强(总经理) | 罗成(总经理)
罗成(执行(常务)董事)
璩克强(监事) | 2014-04-14 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-04-14 |
监事成员 | 璩克强(执行(常务)董事)
罗成(监事)
璩克强(总经理) | 罗成(总经理)
罗成(执行(常务)董事)
璩克强(监事) | 2014-04-14 |
法定代表人 | 璩克强 | 罗成 | 2014-04-14 |
股东 | 璩克强 50( + 66.66667% )(万元) 100% | 璩克强 30(万元) 60%
罗成 20(万元) 40% [退出] | 2014-04-14 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-04-14 |
监事成员 | 璩克强(监事) 罗成(执行(常务)董事) 罗成(总经理) | 璩克强(总经理) 罗成(监事) 璩克强(执行(常务)董事) | 2014-04-14 |
高管人员 | 璩克强(监事) 罗成(执行(常务)董事) 罗成(总经理) | 璩克强(总经理) 罗成(监事) 璩克强(执行(常务)董事) | 2014-04-14 |
董事成员 | 璩克强(监事) 罗成(执行(常务)董事) 罗成(总经理) | 璩克强(总经理) 罗成(监事) 璩克强(执行(常务)董事) | 2014-04-14 |
股东(投资人) | 璩克强 30(万元) 60% 罗成 20(万元) 40% | 璩克强 50(万元) 100% | 2014-04-14 |
法定代表人(负责人) | 罗成 | 璩克强 | 2014-04-14 |