变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****W | - | 2016-05-10 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-10 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-05-10 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-10 |
一照一码换照 | | | 2016-05-10 |
一照一码升级 | | | 2016-05-10 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-04-14 |
股权 | 黄燕如 20000(万元) 100% | 盛先进 4000(万元) 20% 黄燕如 16000(万元) 80% | 2015-04-14 |
其他事项备案 | 股东名称:黄燕如、出资额:20000、出资比例:100; | 股东名称:黄燕如、出资额:16000、出资比例:80;股东名称:盛先进、出资额:4000、出资比例:20; | 2015-04-14 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-04-14 |
股权 | 黄燕如 20000( + 25% )(万元) 100% | 盛先进 4000(万元) 20% [退出]
黄燕如 16000(万元) 80% | 2015-04-14 |
注册资本 | 20000( + 39900% ) | 50 | 2015-01-26 |
投资人 | 盛先进 4000(万元)20% 黄燕如 16000(万元)80% | 盛先进 10(万元)20% 黄燕如 40(万元)80% | 2015-01-26 |
投资人变更 | 股东名称:黄燕如、出资额:16000( + 39900% )、出资比例:80;
股东名称:盛先进、出资额:4000( + 39900% )、出资比例:20; | 股东名称:盛先进、出资额:10、出资比例:20;
股东名称:黄燕如、出资额:40、出资比例:80; | 2015-01-26 |
投资人变更 | 名称:盛先进,出资额:4000( + 39900% ),出资比例:20
名称:黄燕如,出资额:16000( + 39900% ),出资比例:80 | 名称:黄燕如,出资额:40,出资比例:80
名称:盛先进,出资额:10,出资比例:20 | 2015-01-26 |
注册资本变更 | 20000( + 39900% ) | 50 | 2015-01-26 |
股东 | 盛先进 4000( + 39900% )(万元) 20%
黄燕如 16000( + 39900% )(万元) 80% | 盛先进 10(万元) 20%
黄燕如 40(万元) 80% | 2015-01-26 |
注册资本 | 人民币20000 万元( + 39900% ) | 人民币50 万元 | 2015-01-26 |
注册资本 | 人民币20000 万元 | 人民币50 万元 | 2015-01-26 |
股东(投资人) | 盛先进 4000(万元) 20% 黄燕如 16000(万元) 80% | 盛先进 10(万元) 20% 黄燕如 40(万元) 80% | 2015-01-26 |
董事成员 | 盛先进(监事) 黄燕如(总经理) 黄燕如(执行(常务)董事) | 王岩(执行(常务)董事) 王岩(总经理) 温栓成(监事) | 2015-01-06 |
股权 | 盛先进 10(万元) 20% 黄燕如 40(万元) 80% | 温栓成 10(万元) 20% 王岩 40(万元) 80% | 2015-01-06 |
监事成员 | 盛先进(监事) 黄燕如(总经理) 黄燕如(执行(常务)董事) | 王岩(执行(常务)董事) 王岩(总经理) 温栓成(监事) | 2015-01-06 |
法定代表人(负责人) | 黄燕如 | 王岩 | 2015-01-06 |
成员 | 黄燕如(执行董事),黄燕如(总经理),盛先进(监事) | 温栓成(监事),王岩(总经理),王岩(执行董事) | 2015-01-06 |
负责人 | 黄燕如 | 王岩 | 2015-01-06 |
负责人变更 | 股东:黄燕如;
董事长:黄燕如;
法定代表人:黄燕如;
股东:盛先进;
总经理:黄燕如;
监事:盛先进; | 法定代表人:王岩;
股东:温栓成;
总经理:王岩;
董事长:王岩;
监事:温栓成;
股东:王岩; | 2015-01-06 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄燕如 [新增]
总经理:黄燕如 [新增]
监事:盛先进 [新增] | 总经理:王岩 [退出]
监事:温栓成 [退出]
执行董事:王岩 [退出] | 2015-01-06 |
其他事项备案 | 股东名称:盛先进、出资额:10、出资比例:20;股东名称:黄燕如、出资额:40、出资比例:80; | 股东名称:温栓成、出资额:10、出资比例:20;股东名称:王岩、出资额:40、出资比例:80; | 2015-01-06 |
董事长或执行董事成员 | 黄燕如(执行董事) [新增] | 王岩(执行董事) [退出] | 2015-01-06 |
监事信息 | 盛先进(监事) [新增] | 温栓成(监事) [退出] | 2015-01-06 |
住所 | 深圳市宝安区宝安中心区N4区新安街道裕安西路与宝安大道交汇处南侧宝鸿林大厦4-17楼17B1 | 深圳市龙华新区梅陇路912号展源商务大厦302 | 2015-01-06 |
监事成员 | 盛先进(监事) [新增]
黄燕如(总经理) [新增]
黄燕如(执行(常务)董事) [新增] | 王岩(执行(常务)董事) [退出]
王岩(总经理) [退出]
温栓成(监事) [退出] | 2015-01-06 |
经营范围 | 诉讼保全担保、从事担保业务(不含融资性担保业务及其他限制项目);财务信息咨询,经济信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 从事担保业务(不含融资担保),财务信息咨询,经济信息咨询,企业管理咨询,市场营销策划,国内贸易,经营进出口业务。^ | 2015-01-06 |
股权 | 盛先进 10(万元) 20% [新增]
黄燕如 40(万元) 80% [新增] | 温栓成 10(万元) 20% [退出]
王岩 40(万元) 80% [退出] | 2015-01-06 |
董事成员 | 盛先进(监事) [新增]
黄燕如(总经理) [新增]
黄燕如(执行(常务)董事) [新增] | 王岩(执行(常务)董事) [退出]
王岩(总经理) [退出]
温栓成(监事) [退出] | 2015-01-06 |
住所 | 深圳市龙华新区梅陇路912号展源商务大厦302 | 深圳市福田区彩田路彩富大厦鸿福阁14J | 2014-11-24 |
地址变更 | 深圳市福田区彩田路彩富大厦鸿福阁14J | 深圳市南山区常兴路138号常兴广场西座8F | 2013-07-22 |