变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 股东: 沈杭, ***万;
陆忠红, ***万; | 股东: 沈杭, ***万;
叶国武, ***万; [退出]
陆忠红, ***万; | 2016-10-09 |
投资人(股权)变更 | 股东: 沈杭, 315万; 陆忠红, 385万;
| 股东: 沈杭, 210万; 叶国武, 210万; 陆忠红, 280万;
| 2016-10-09 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市余杭经济技术开发区星光街473号三楼A1; 一般经营项目: 施工:建筑工程、水利水电工程、市政工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、环保工程、体育场地设施工程;物业管理、道路保洁、绿化养护。; 营业期限: 2011-10-15 至 9999-9-9; 电话:; | 住所: 杭州市余杭区东湖街道东大街7号506#;
一般经营项目: 施工:建筑工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程。;
营业期限: 2011-10-15 至 2031-10-14;
电话:; | 2016-04-28 |
住所变更 | 住所: 杭州市余杭经济技术开发区星光街***号三楼A*
一般经营项目: 施工:建筑工程、水利水电工程、市政工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、城市及道路照明工程、土石方工程、园林绿化工程、环保工程、体育场地设施工程
物业管理、道路保洁、绿化养护。
营业期限: ****-**-** 至 ****-*-*
电话: | 住所: 杭州市余杭区东湖街道东大街*号***#
一般经营项目: 施工:建筑工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程。
营业期限: ****-**-** 至 ****-**-**
电话: | 2016-04-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********189162 | 注册号:********86114
组织机构代码证:无 | 2015-11-03 |
| 统一社会信用代码:9********189162 | 注册号:********86114
组织机构代码证:无 | 2015-11-03 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 700万人民币元; 许可经营项目: ; 股东: 沈杭, 210万; 叶国武, 210万; 陆忠红, 280万; | 注册资本: 50万人民币元;
许可经营项目: 无;
股东: 沈杭, 15万; 叶国武, 15万; 陆忠红, 20万;
| 2014-10-14 |
注册资本变更 | 注册资本: 700万人民币元;
许可经营项目: ;
股东: 沈杭, 210万;
叶国武, 210万;
陆忠红, 280万; | 注册资本: 50万人民币元;
许可经营项目: 无;
股东: 沈杭, 15万;
叶国武, 15万;
陆忠红, 20万; | 2014-10-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 施工:建筑工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程。; 股东: 沈杭, 15万; 叶国武, 15万; 陆忠红, 20万; 组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; 沈杭 职务: 监事; | 一般经营项目: 施工承包:建筑工程、市政工程、公路工程、土石方工程、环保工程、室内外装饰工程、园林绿化工程、水利水电工程(除电力设施)、钢结构工程、城市道路照明工程、地基基础工程。;
股东: 金平, 7.5万; 陆忠云, 12.5万; 陆忠红, 30万;
组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; 陆忠云 职务: 监事; | 2014-05-07 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 施工:建筑工程、市政工程、土石方工程、园林绿化工程。; 股东: 沈杭, 15万; 叶国武, 15万; 陆忠红, 20万; 组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; 沈杭 职务: 监事; | 一般经营项目: 施工承包:建筑工程、市政工程、公路工程、土石方工程、环保工程、室内外装饰工程、园林绿化工程、水利水电工程(除电力设施)、钢结构工程、城市道路照明工程、地基基础工程。;
股东: 金平, 7.5万; 陆忠云, 12.5万; 陆忠红, 30万;
组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; 陆忠云 职务: 监事;
| 2014-05-07 |
投资人(股权)变更 | 股东: 金平, 7.5万; 陆忠云, 12.5万; 陆忠红, 30万; 组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; 陆忠云 职务: 监事; | 股东: 范加福贤, 7.5万; 陈自力, 12.5万; 陆忠红, 30万;
组织机构: 陈自力 职务: 监事; 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理;
| 2012-09-27 |
投资人备案 | 股东: 金平, *.*万; [新增]
陆忠云, **.*万; [新增]
陆忠红, **万;
组织机构: 陆忠红 职务: 执行董事兼总经理;
陆忠云 职务: 监事; [新增] | 股东: 范加福贤, *.*万; [退出]
陈自力, **.*万; [退出]
陆忠红, **万;
组织机构: 陈自力 职务: 监事; [退出]
陆忠红 职务: 执行董事兼总经理; | 2012-09-27 |