变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 成正宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏宁江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 章小红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏松洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 蒋建强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 郭晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 鄢磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; | 姓名: 成正宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏宁江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨路; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 章小红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏松洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 蒋建强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邢鸿滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 鄢磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; | 2020-11-27 |
法定代表人变更 | 郭晔 | 邢鸿滨 | 2020-11-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 成正宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏宁江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 杨路; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 章小红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏松洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 蒋建强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 邢鸿滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 鄢磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增] | 姓名: 张春峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
姓名: 成正宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 晏宁江; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 潘美娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 王鸿冰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 章小红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 苏松洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
姓名: 邢鸿滨; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 2020-09-01 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邢鸿滨;
现联络员固定电话:****-******** ***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:*****;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:*****************x;
现财务负责人姓名:陈贯佩;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*****;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:邢鸿滨;
原联络员固定电话:****-******** ***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*****;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:*****************x;
原财务负责人姓名:蒋建强;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-09-01 |
投资人备案 | 企业名称: 中国联合工程有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
企业名称: 机械工业第二设计研究院有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 中国联合工程公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
企业名称: 机械工业第二设计研究院; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出] | 2018-11-23 |
章程备案 | - | - | 2018-11-23 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********14839G | 注册号:********47701
组织机构代码证:无 | 2015-10-28 |
名称变更 | 企业名称: 浙江信安工程咨询有限公司; 一般经营项目: 服务:机械、建筑、市政公用工程咨询,建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,工程招标代理(凭资质证书经营)。; 营业期限: 1996/3/8 至 9999/9/9; | 企业名称: 杭州信安建设监理有限公司;
一般经营项目: 服务:建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,机械、建筑、市政公用工程咨询,工程招标代理(凭资质证书经营)。;
营业期限: 1996/3/8 至 2016/3/7; | 2015-10-28 |
| 统一社会信用代码:9********14839G | 注册号:********47701
组织机构代码证:无 | 2015-10-28 |
名称变更 | 企业名称: 浙江信安工程咨询有限公司; 一般经营项目: 服务:机械、建筑、市政公用工程咨询,建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,工程招标代理(凭资质证书经营)。; 营业期限: 1996/3/8 至 9999/9/9; | 企业名称: 杭州信安建设监理有限公司;
一般经营项目: 服务:建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,机械、建筑、市政公用工程咨询,工程招标代理(凭资质证书经营)。;
营业期限: 1996/3/8 至 2016/3/7;
| 2015-10-28 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 1000万人民币元; 一般经营项目: 服务:建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,机械、建筑、市政公用工程咨询,工程招标代理(凭资质证书经营)。; 许可经营项目: ; 股东: 机械工业第二设计研究院, 100万; 中国联合工程公司, 900万; | 注册资本: 600万人民币元;
一般经营项目: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理,电力工程监理,冶炼工程监理、人防工程监理(凭资质证书经营);机械、建筑、市政公用工程咨询;工程招标代理;
许可经营项目: 无;
股东: 机械工业第二设计研究院, 60万; 中国联合工程公司, 540万;
| 2015-09-24 |
注册资本变更 | 注册资本: 1000万人民币元;
一般经营项目: 服务:建设工程监理(凭资质证书经营),建设工程项目管理,机械、建筑、市政公用工程咨询,工程招标代理(凭资质证书经营)。;
许可经营项目: ;
股东: 机械工业第二设计研究院, 100万;
中国联合工程公司, 900万; | 注册资本: 600万人民币元;
一般经营项目: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理,电力工程监理,冶炼工程监理、人防工程监理(凭资质证书经营);
机械、建筑、市政公用工程咨询;
工程招标代理;
许可经营项目: 无;
股东: 机械工业第二设计研究院, 60万;
中国联合工程公司, 540万; | 2015-09-24 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 刑鸿滨;
组织机构: 成正宝 职务: 董事;
潘美娟 职务: 监事;
苏松洪 职务: 董事兼总经理;
王鸿冰 职务: 董事;
刑鸿滨 职务: 董事长;
章小红 职务: 监事;
张春峰 职务: 监事会主席;
晏宁江 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 吕适翔;
组织机构: 陈文献 职务: 总经理;
陈文献 职务: 董事;
郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事长;
吕适翔 职务: 董事;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事; | 2013-08-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 刑鸿滨; 组织机构: 成正宝 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 苏松洪 职务: 董事兼总经理; 王鸿冰 职务: 董事; 刑鸿滨 职务: 董事长; 章小红 职务: 监事; 张春峰 职务: 监事会主席; 晏宁江 职务: 董事; | 法定代表人(负责人): 吕适翔;
组织机构: 陈文献 职务: 总经理; 陈文献 职务: 董事; 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事;
| 2013-08-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理,电力工程监理,冶炼工程监理、人防工程监理(凭资质证书经营);机械、建筑、市政公用工程咨询;工程招标代理; 许可经营项目: 无; | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级,人防工程监理丙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;工程招标代理;
许可经营项目: ;
| 2011-12-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理,电力工程监理,冶炼工程监理、人防工程监理(凭资质证书经营);机械、建筑、市政公用工程咨询;工程招标代理; 许可经营项目: 无; | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级,人防工程监理丙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;工程招标代理;
许可经营项目: ; | 2011-12-15 |
注册资本变更 | 注册资本: 600万人民币元;
实收资本: 600万人民币元;
股东: 机械工业第二设计研究院, 60万;
中国联合工程公司, 540万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事长;
吕适翔 职务: 董事;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事;
祝志贤 职务: 总经理;
祝志贤 职务: 董事; | 注册资本: 300万人民币元;
实收资本: 300万人民币元;
股东: 机械工业第二设计研究院, 30万;
中国联合工程公司, 270万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事;
吕适翔 职务: 董事长;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事;
祝志贤 职务: 总经理;
祝志贤 职务: 董事; | 2010-04-09 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 600万人民币元; 实收资本: 600万人民币元; 股东: 机械工业第二设计研究院, 60万; 中国联合工程公司, 540万; 组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事; | 注册资本: 300万人民币元;
实收资本: 300万人民币元;
股东: 机械工业第二设计研究院, 30万; 中国联合工程公司, 270万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事; 吕适翔 职务: 董事长; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事;
| 2010-04-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级,人防工程监理丙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;工程招标代理; 组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事; 吕适翔 职务: 董事长; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事; | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程(不含燃气)监理甲级,机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事;
| 2009-11-26 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级,人防工程监理丙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;工程招标代理; 组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事; 吕适翔 职务: 董事长; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事; | 一般经营项目: 房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程(不含燃气)监理甲级,机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事; | 2009-11-26 |
注册资本变更 | 注册资本: 300万人民币;
实收资本: 300万人民币;
经营范围: 房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程(不含燃气)监理甲级,机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级;
上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让;
注册号: ********47701;
股东: 机械工业第二设计研究院, 30万;
中国联合工程公司, 270万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事长;
吕适翔 职务: 董事;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事;
陈文献 职务: 总经理;
陈文献 职务: 董事; | 注册资本: 200万人民币;
实收资本: 200万人民币;
经营范围: 工业与民用建筑工程,机械、电子、轻工、纺织工程,电站、节能、环保工程,压力容器、市政、铁路、公路、港口、机场工程的监理(甲级);
上述各工程的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让;
注册号: ********979;
股东: 机械工业第二设计研究院, 20万;
中国联合工程公司, 180万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事;
吕适翔 职务: 董事长;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事;
祝志贤 职务: 总经理;
祝志贤 职务: 董事; | 2008-06-04 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 300万人民币; 实收资本: 300万人民币; 经营范围: 房屋建筑工程监理甲级,市政公用工程(不含燃气)监理甲级,机电安装工程监理甲级,电力工程监理乙级,编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程监理、工程项目管理乙级;上述各工程的技术开发、咨询服务、成果转让; 注册号: ********47701; 股东: 机械工业第二设计研究院, 30万; 中国联合工程公司, 270万; 组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 陈文献 职务: 总经理; 陈文献 职务: 董事; | 注册资本: 200万人民币;
实收资本: 200万人民币;
经营范围: 工业与民用建筑工程,机械、电子、轻工、纺织工程,电站、节能、环保工程,压力容器、市政、铁路、公路、港口、机场工程的监理(甲级);上述各工程的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让;
注册号: ********979;
股东: 机械工业第二设计研究院, 20万; 中国联合工程公司, 180万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事; 吕适翔 职务: 董事长; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事;
| 2008-06-04 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 200万人民币; 实收资本: 200万人民币; 股东: 机械工业第二设计研究院, 20万; 中国联合工程公司, 180万; 组织机构: 郭伟华 职务: 董事; 洪流 职务: 监事; 楼江宁 职务: 董事; 陆旭芝 职务: 监事; 吕适翔 职务: 董事长; 吕适翔 职务: 董事; 潘美娟 职务: 监事; 赵健 职务: 董事; 祝志贤 职务: 总经理; 祝志贤 职务: 董事; | 注册资本: 120万人民币;
实收资本: 120万人民币;
股东: 杭州明士科技开发贸易公司, 12万; 机械工业部第二设计研究院, 108万;
组织机构: 洪流 职务: ; 楼江宁 职务: ; 吕适翔 职务: ; 吕适翔 职务: ; 任政 职务: ; 周子范 职务: ; 祝志贤 职务: ; 祝志贤 职务: ;
| 2006-10-17 |
注册资本变更 | 注册资本: 200万人民币;
实收资本: 200万人民币;
股东: 机械工业第二设计研究院, 20万;
中国联合工程公司, 180万;
组织机构: 郭伟华 职务: 董事;
洪流 职务: 监事;
楼江宁 职务: 董事;
陆旭芝 职务: 监事;
吕适翔 职务: 董事长;
吕适翔 职务: 董事;
潘美娟 职务: 监事;
赵健 职务: 董事;
祝志贤 职务: 总经理;
祝志贤 职务: 董事; | 注册资本: 120万人民币;
实收资本: 120万人民币;
股东: 杭州明士科技开发贸易公司, 12万;
机械工业部第二设计研究院, 108万;
组织机构: 洪流 职务: ;
楼江宁 职务: ;
吕适翔 职务: ;
吕适翔 职务: ;
任政 职务: ;
周子范 职务: ;
祝志贤 职务: ;
祝志贤 职务: ; | 2006-10-17 |
法定代表人变更 | 法定代表人:吕适翔;
身份证编号:********; | 法定代表人:史德华;
身份证编号:*; | 2003-04-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人:吕适翔;身份证编号:********; | 法定代表人:史德华;身份证编号:*; | 2003-04-16 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:30万美元;投资总额:40万美元; | 注册资本:17万美元;投资总额:23万美元’ | 2002-03-06 |
注册资本变更 | 注册资本:30万美元;
投资总额:40万美元; | 注册资本:17万美元;
投资总额:23万美元’ | 2002-03-06 |
法定代表人变更 | 法定代表人:史德华; | 法定代表人:郭伟华; | 2000-07-13 |
注册资本变更 | 注册资本:15万美元;
投资总额:23万美元; | 注册资本:12万美元;
投资总额:15万美元; | 1999-11-19 |
注册资本(金)变更 | 注册资本:15万美元;投资总额:23万美元; | 注册资本:12万美元;投资总额:15万美元; | 1999-11-19 |
住所(营业场所、地址)变更 | 经营场所:杭州市下城区石桥路338号;主营:工业与民用建筑工程,机械、电子、轻工、纺织工程,电站、节能、环保工程,压力容器、市政、铁路、公路、港口、机场工程的监理(甲级);上述各工程的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让;电话:; | 经营场所:杭州市拱墅区石桥路338号;主营:工业与民用建筑工程、机械、电子、轻工、纺织工程、电话、节能、环保工程、压力容器、探伤工程、市政、铁路、公路、港口、机场工程市的临理(乙级);上述各工程市的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让。; | 1998-10-13 |
住所变更 | 经营场所:杭州市下城区石桥路***号
主营:工业与民用建筑工程,机械、电子、轻工、纺织工程,电站、节能、环保工程,压力容器、市政、铁路、公路、港口、机场工程的监理(甲级)
上述各工程的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让
电话: | 经营场所:杭州市拱墅区石桥路***号
主营:工业与民用建筑工程、机械、电子、轻工、纺织工程、电话、节能、环保工程、压力容器、探伤工程、市政、铁路、公路、港口、机场工程市的临理(乙级)
上述各工程市的技术开发、咨询、服务、培训、成果转让。 | 1998-10-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所:杭州市阔石板40号;总经理:陈维香;电话:; | 住所:杭州市玉皇山阔石板10号;总经理:宓龙发;电话:; | 1994-11-02 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所:杭州市玉皇山路石板1号;总经理:宓龙发;电话:; | 住所:杭州市大关长乐路15号;总经理:陈维香;电话:; | 1993-10-29 |