变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | 章程修正案调整 | - | 2017-06-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-07-26 |
法定代表人变更 | 岑国建 | 周国英 | 2016-07-26 |
住所变更 | 住所: 宁波杭州湾新区金慈路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:崇寿镇 | 住所: 宁波杭州湾新区商贸街*号楼*-**D室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:崇寿镇 | 2016-07-26 |
组织机构变更 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-07-26 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波杭州湾新区金慈路159号; 邮政编码: 315336; 电话: ********;住所所在行政区划:崇寿镇 | 住所: 宁波杭州湾新区商贸街5号楼2-07D室; 邮政编码: 315336; 电话: ********;住所所在行政区划:崇寿镇 | 2016-07-26 |
组织机构变更 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2016-07-26 |
住所变更 | 住所: 宁波杭州湾新区金慈路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:崇寿镇 | 住所: 宁波杭州湾新区商贸街*号楼*-**D室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:崇寿镇 | 2016-07-25 |
法定代表人变更 | 岑国建 | 周国英 | 2016-07-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********22528F | 注册号:********48519
组织机构代码证:无 | 2015-12-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 2015-12-24 |
投资人变更 | 企业名称: 嘉富得(香港)投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 宁波中大力德智能传动股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 丰玮有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 上海资堤电机有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2015-12-24 |
组织机构变更 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 2015-12-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 嘉富得(香港)投资有限公司; 出资额: 280; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 宁波中大力德智能传动股份有限公司; 出资额: 420; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人
| 企业名称: 丰玮有限公司; 出资额: 280; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 上海资堤电机有限公司; 出资额: 420; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人
| 2015-12-24 |
组织机构变更 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
| 2015-12-24 |
| 统一社会信用代码:9********22528F | 注册号:********48519
组织机构代码证:无 | 2015-12-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方新浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 2015-12-23 |
经营期限变更 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2060-6-6 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2012-6-6 | 2012-08-24 |
实收资本变更 | 700( + 199.48702% ) | 233.733 | 2012-08-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2060-6-6
| 执照有效期限: 2010-6-7 至 2012-6-6
| 2012-08-24 |
实收资本变更 | 700 | 233.733 | 2012-08-24 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2012-6-6
| 执照有效期限: 2010-6-7 至 2010-9-6
| 2010-09-07 |
经营期限变更 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2012-6-6 | 执照有效期限: 2010-6-7 至 2010-9-6 | 2010-09-07 |
实收资本变更 | 233.733 | 0 | 2010-09-07 |
法定代表人变更 | 周国英 | 岑国建 | 2010-07-07 |
高级管理人员备案 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2010-07-07 |
组织机构变更 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2010-07-07 |
组织机构变更 | 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
| 姓名: 罗再杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 周国英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
姓名: 岑国建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 2010-07-07 |