恒光宇天科技(深圳)有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区招商街道蛇口榆园4栋108室,我公司主要提供展览展示活动策划,会议服务,影视策划,企业管理,经济贸易咨询;销售医疗器械一类,销售化妆品,化工产品工艺品,电子产品.^销售保健食品;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区招商街道蛇口榆园4栋108室
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 董世敏
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
恒光宇天科技(深圳)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
潘才幸 | 100% | 人民币100万元 |
恒光宇天科技(深圳)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-19 | 2020-05-08 | 2020-05-20 |
地址 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-A-T7 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝岗北路美芝大华电视厂1号厂房1栋203 | 2020-05-20 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-20 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-09 |
地址 | 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝岗北路美芝大华电视厂1号厂房1栋203 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村西区65号65-3 | 2020-05-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-08 | 2019-12-10 | 2020-05-09 |
指定联系人 | 潘才幸 | 廖武娇 | 2019-12-13 |
指定联系人 | 张小斌(总经理), 张小斌(监事), 潘才幸(执行董事) | 廖武娇(执行董事), 廖武娇(总经理), 刘伟忠(监事) | 2019-12-13 |
指定联系人 | 潘才幸 100(万元)100% | 廖武娇 60(万元)60% 刘伟忠 40(万元)40% | 2019-12-13 |
指定联系人 | 潘才幸 | 董世敏 | 2019-12-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-12-13 |
成员 | 张小斌(总经理),张小斌(监事),潘才幸(执行董事) | 廖武娇(执行董事),廖武娇(总经理),刘伟忠(监事) | 2019-12-13 |
投资人 | 潘才幸 100(万元)100% | 廖武娇 60(万元)60% 刘伟忠 40(万元)40% | 2019-12-13 |
负责人 | 潘才幸 | 廖武娇 | 2019-12-13 |
其他事项备案 | - | - | 2019-12-13 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-12-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-12-13 |
投资人变更 | - | - | 2019-12-13 |
章程备案 | 2019-12-10 | 2019-10-25 | 2019-12-13 |
前置许可信息 | 廖武娇 60(万元)60% 刘伟忠 40(万元)40% | 董世敏 100(万元)100% | 2019-10-25 |
前置许可信息 | 刘伟忠(监事),廖武娇(总经理),廖武娇(执行董事) | 王一军(监事),董世敏(执行董事),董世敏(总经理) | 2019-10-25 |
前置许可信息 | 廖武娇 | 董世敏 | 2019-10-25 |
许可信息 | 《保健食品经营企业卫生许可证》() | 《食品流通许可证》() | 2019-10-25 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-10-25 |
成员 | 刘伟忠(监事),廖武娇(总经理),廖武娇(执行董事) | 王一军(监事),董世敏(执行董事),董世敏(总经理) | 2019-10-25 |
投资人 | 刘伟忠 40(万元)40% 廖武娇 60(万元)60% | 董世敏 100(万元)100% | 2019-10-25 |
负责人 | 廖武娇 | 董世敏 | 2019-10-25 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-10-25 |
投资人变更 | - | - | 2019-10-25 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-10-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-25 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田村西区65号65-3 | 深圳市南山区招商街道蛇口榆园4栋108室 | 2019-10-25 |
章程备案 | 2019-10-25 | 1900-01-01 | 2019-10-25 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-25 |
恒光宇天科技(深圳)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王一军 | 监事 |
董世敏 | 执行(常务)董事 |
董世敏 | 总经理 |
本页是 [恒光宇天科技(深圳)有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。