深圳市城轨运营信息咨询有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市福田区农园路香榭里花园6栋201B室(办公),我公司主要提供从事广告业务;投资咨询,管理策划、经济信息咨询;国内商业、物资供销业。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市福田区农园路香榭里花园6栋201B室(仅限办公)
- 固定电话:
- (0755)82935904 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘海军
- 电子邮件:
- am@visionchina.cn
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | am@visionchina.cn |
座机号码 | 0755-82935904 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市城轨运营信息咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京东方英龙广告有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市城轨运营信息咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-30 |
其他事项备案 | - | - | 2014-04-30 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-30 |
商事登记换照 | 2014-04-30 | ||
地址变更 | 深圳市福田区农园路香榭里花园6栋201B室(仅限办公) | 深圳市福田区益田中路卓越时代广场1408.1409 | 2011-04-13 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2015-08-10 | 2011-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 刘海军(董事长) [新增] | 贾纪平(董事长) [退出] | 2010-02-04 |
监事信息 | 王钧(监事) [新增] | 王爱敬(监事) [退出] | 2010-02-04 |
高管人员 | 梁薇(总经理) [新增] | 李颍中(总经理) [退出] | 2010-02-04 |
章程备案 | - | - | 2008-07-15 |
高管人员 | 李颍中(总经理) [新增] | 林绅龙(总经理) [退出] | 2008-07-15 |
董事长或执行董事成员 | 贾纪平(董事长) | 贾纪平(董事长) | 2008-06-24 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****80 | 2007-09-14 |
地址变更 | 深圳市福田区益田中路卓越时代广场1408.1409 | 深圳市罗湖区人民南路嘉里中心1322 | 2007-09-14 |
投资人变更 | 名称:北京东方英龙广告有限公司,出资额:100( + 0.1001% ),出资比例:100 | 名称:贾纪平,出资额:.1,出资比例:.1 [退出] 名称:北京东方英龙广告有限公司,出资额:99.9,出资比例:99.9 | 2007-02-01 |
地址变更 | 深圳市罗湖区人民南路嘉里中心1322 | 深圳市福田区南园路锦花新居2栋504 | 2006-08-01 |
董事长或执行董事成员 | 贾纪平(董事长) | 贾纪平(董事长) | 2006-04-06 |
监事信息 | 王爱敬(监事) [新增] | 何莉娟(监事) [退出] | 2006-04-06 |
投资人变更 | 名称:贾纪平,出资额:.1,出资比例:.1 [新增] 名称:北京东方英龙广告有限公司,出资额:99.9( + 42.71429% ),出资比例:99.9 | 名称:黄晓生,出资额:30,出资比例:30 [退出] 名称:北京东方英龙广告有限公司,出资额:70,出资比例:70 | 2006-04-06 |
深圳市城轨运营信息咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王钧 | 监事 |
刘海军 | 董事长 |
刘培泉 | 董事 |
梁薇 | 董事 |
梁薇 | 总经理 |
刘海军 | 清算组成员 |
黄娟 | 清算组成员 |
王绪军 | 清算组负责人 |
本页是 [深圳市城轨运营信息咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。