变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 浙江省舟山市定海区岑港街道司前社区花田路*号 | 舟山市定海区岑港街道司前街***号 | 2017-05-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶机械设备、汽轮机维修、制造、加工、销售;货物及技术的进出口贸易;普通货物仓储服务、装卸搬运服务;设备维修技术咨询服务。 | 一般经营项目: 船舶机械设备、汽轮机维修、制造、加工、销售;货物及技术的进出口贸易。 | 2015-04-24 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶机械设备、汽轮机维修、制造、加工、销售;货物及技术的进出口贸易。 | 一般经营项目: 船舶机械及配件维修、制造、加工、销售。 | 2011-09-07 |
注册资本(金)变更 | 800 | 100 | 2010-02-23 |
实收资本变更 | 800 | 100 | 2010-02-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞雯雯; 出资额: 120; 百分比: 15%姓名: 张岳君; 出资额: 680; 百分比: 85% | 姓名: 张岳君; 出资额: 100; 百分比: 100%
| 2010-02-23 |
投资人备案 | 姓名: 俞雯雯; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 张岳君; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 张岳君; 出资额: ***; 百分比: ***% | 2010-02-23 |
注册资本变更 | 800( + 700% ) | 100 | 2010-02-23 |
实收资本变更 | 800( + 700% ) | 100 | 2010-02-23 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2010-02-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 俞雯雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张绍科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2010-01-13 |
投资人备案 | 姓名: 张岳君; 出资额: ***; 百分比: ***% | 姓名: 张绍科; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 张岳君; 出资额: **; 百分比: **% | 2010-01-13 |
住所变更 | 住所: 舟山市定海区岑港镇司前街***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:岑港镇 | 住所: 定海区岑港镇司前街***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:岑港镇 | 2010-01-13 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 船舶机械及配件维修、制造、加工、销售。 | 一般经营项目: 船舶机械及配件维修、制造、加工、销售。(凡涉及许可的凭证经营) | 2010-01-13 |
组织机构变更 | 姓名: 俞雯雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张绍科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2010-01-13 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2010-01-13 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 舟山市定海区岑港镇司前街255号; 邮政编码: 316000; 电话: ********;住所所在行政区划:岑港镇 | 住所: 定海区岑港镇司前街255号; 邮政编码: 316000; 电话: ********;住所所在行政区划:岑港镇 | 2010-01-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张岳君; 出资额: 100; 百分比: 100% | 姓名: 张绍科; 出资额: 15; 百分比: 15%
姓名: 张岳君; 出资额: 85; 百分比: 85%
| 2010-01-13 |
| 姓名: 俞雯雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张绍科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-01-13 |
组织机构变更 | 姓名: 俞雯雯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 张绍科; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张岳君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2010-01-13 |