变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 郑继先 | 朱梅 | 2022-09-01 |
投资人变更 | 姓名: 杨珺; 出资额: 550; 百分比: 5 [新增]
姓名: 孙浩然; 出资额: 1100( - 33.33333% ); 百分比: 10
姓名: 郑继先; 出资额: 1100( + 300% ); 百分比: 10
姓名: 马铭博; 出资额: 8250( - 3.22581% ); 百分比: 75 | 姓名: 郑继先; 出资额: 275; 百分比: 2.5
姓名: 崔广智; 出资额: 550; 百分比: 5 [退出]
姓名: 孙浩然; 出资额: 1650; 百分比: 15
姓名: 马铭博; 出资额: 8525; 百分比: 77.5 | 2022-09-01 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2022-09-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 马铭博; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 郑继先; 证件号码: *****************X; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 朱梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2022-09-01 |
投资人变更 | 姓名: 郑继先; 出资额: 275; 百分比: 2.5 [新增]
姓名: 崔广智; 出资额: 550; 百分比: 5
姓名: 孙浩然; 出资额: 1650( + 50% ); 百分比: 15
姓名: 马铭博; 出资额: 8525; 百分比: 77.5 [新增] | 姓名: 崔广智; 出资额: 550; 百分比: 5
姓名: 谭向梅; 出资额: 770; 百分比: 7 [退出]
姓名: 孙浩然; 出资额: 1100; 百分比: 10
姓名: 马超; 出资额: 8580; 百分比: 78 [退出] | 2021-07-12 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 | 2021-07-12 |
负责人变更 | 朱梅 | 王欣欣 | 2021-04-22 |
章程备案 | 同意本次章程备案 | - | 2021-04-22 |
投资人变更 | 姓名: 崔广智; 出资额: 550( - 237692% ); 百分比: 5
姓名: 谭向梅; 出资额: 770; 百分比: 7
姓名: 孙浩然; 出资额: 1100( + 53.84615% ); 百分比: 10
姓名: 马超; 出资额: 8580( + 7.58621% ); 百分比: 78 | 姓名: 王欣欣; 出资额: 220; 百分比: 2 [退出]
姓名: 杜冰; 出资额: 605; 百分比: 5.5 [退出]
姓名: 崔广智; 出资额: 715; 百分比: 6.5
姓名: 孙浩然; 出资额: 715; 百分比: 6.5
姓名: 谭向梅; 出资额: 770; 百分比: 7
姓名: 马超; 出资额: 7975; 百分比: 72.5 | 2021-04-22 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2021-04-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2021-04-22 |
负责人变更 | 王欣欣 | 郑芳 | 2020-08-28 |
法定代表人变更 | 王欣欣 | 郑芳 | 2020-08-28 |
投资人变更 | 姓名: 王欣欣; 出资额: 220; 百分比: 2 [新增]
姓名: 杜冰; 出资额: 605; 百分比: 5.5 [新增]
姓名: 崔广智; 出资额: 715; 百分比: 6.5 [新增]
姓名: 孙浩然; 出资额: 715( - 35% ); 百分比: 6.5
姓名: 谭向梅; 出资额: 770( - 65% ); 百分比: 7
姓名: 马超; 出资额: 7975( + 3.57143% ); 百分比: 72.5 | 姓名: 孙浩然; 出资额: 1100; 百分比: 10
姓名: 谭向梅; 出资额: 2200; 百分比: 20
姓名: 马超; 出资额: 7700; 百分比: 70 | 2020-08-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 王欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 郑芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2020-08-28 |
负责人变更 | 郑芳 | 谭向梅 | 2019-09-29 |
法定代表人变更 | 郑芳 | 谭向梅 | 2019-09-29 |
管辖单位变更 | 高新路工商所 | 高新路工商所 | 2019-09-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 郑芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 谭向梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-09-29 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:710000 | 原邮政编码:710000 | 2019-09-29 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2019-09-29 |
管辖机关变更 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 西安市工商行政管理局高新分局 | 2019-09-29 |
住所变更 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新*路立人科技园*幢*单元*****-***室 | 陕西省西安市高新区丈八街办科技路与丈八北路十字东南角铂悦*幢*单元****号房 | 2019-09-29 |
投资人变更 | 姓名: 孙浩然; 出资额: 1100( - 33.33333% ); 百分比: 10
姓名: 谭向梅; 出资额: 2200( - 60% ); 百分比: 20
姓名: 马超; 出资额: 7700( + 100% ); 百分比: 70 | 姓名: 孙浩然; 出资额: 1650; 百分比: 15
姓名: 马超; 出资额: 3850; 百分比: 35
姓名: 谭向梅; 出资额: 5500; 百分比: 50 | 2019-09-29 |
投资者变更 | 郑芳 [新增] | 谭向梅 [退出] | 2019-09-29 |
负责人变更 | 谭向梅 | 马超 | 2018-11-13 |
投资者变更 | 谭向梅 [新增] | 马超 [退出] | 2018-11-13 |
投资人变更 | 姓名: 孙浩然; 出资额: 1650; 百分比: 15 [新增]
姓名: 马超; 出资额: 3850( - 61.5% ); 百分比: 35
姓名: 谭向梅; 出资额: 5500; 百分比: 50 [新增] | 姓名: 马超; 出资额: 10000; 百分比: 100 | 2018-11-13 |
名称变更 | 中未控股集团有限公司 | 中未医疗科技有限公司 | 2018-11-13 |
企业类型变更 | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 1151--有限责任公司(自然人独资) | 2018-11-13 |
法定代表人变更 | 谭向梅 | 马超 | 2018-11-13 |
经营范围变更 | 计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;物业管理;房地产咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出、培训);财务管理;酒店管理;餐饮管理;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;医疗器械的销售;医学研究与实验发展;软件开发;应用软件服务;计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、日用百货、化妆品的销售及网上销售;展览展示服务(不含涉外商业性美术品展览);会议服务;广告的设计、制作、代理、发布(须经审批的除外);企业形象策划及营销策划;货物与技术的进出口经营。(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 医疗器械的销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及技术推广;文化艺术交流活动组织策划;展览展示服务;会议服务;票务代理;广告的设计、制作、代理、发布(须经审批的除外);软件开发;应用软件服务;医学研究与实验发展;企业形象策划及营销策划;计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电子产品、通讯设备、日用百货、化妆品的销售及网上销售;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-13 |
主要人员备案 | 姓名: 孙浩然; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 谭向梅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 马超; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 谭向梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-11-13 |
注册资本变更 | 11000( + 10% ) | 10000 | 2018-11-13 |