深圳市鼎通协财务咨询有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道恒源花园7B801,我公司主要提供财务咨询、企业管理咨询;代理记帐。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区沙井街道恒源花园7B801
- 经理:
- 王瑞
- 经理手机:
- 189****1270 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 2867962424@QQ.COM
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 2867962424@QQ.COM |
手机号码 | 135****0865 |
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市鼎通协财务咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨骞 | 90% | 人民币45.0万元 |
王瑞 | 10% | 人民币5.0万元 |
深圳市鼎通协财务咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-27 |
成员 | 杨骞(总经理),杨骞(执行董事) | 张思龙(总经理),张思龙(执行董事) | 2021-01-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-01-27 |
章程 | - | - | 2021-01-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-23 | 2017-06-09 | 2021-01-27 |
总经理 | 杨骞(总经理), [新增] 杨骞(执行董事) [新增] | 张思龙(总经理), [退出] 张思龙(执行董事) [退出] | 2021-01-27 |
投资人 | 杨骞 45(万元)90%王瑞 5(万元)10% | 张思龙 50(万元)100% | 2021-01-27 |
负责人 | 杨骞 | 张思龙 | 2021-01-27 |
升级换照 | - | - | 2021-01-27 |
董事长或执行董事成员 | 杨骞(总经理), [新增] 杨骞(执行董事) [新增] | 张思龙(总经理), [退出] 张思龙(执行董事) [退出] | 2021-01-27 |
投资人 | 名称:张思龙,出资额:50,出资比例:100 | 名称:杨骞,出资额:10,出资比例:20名称:王瑞,出资额:40,出资比例:80 | 2017-06-13 |
统一社会信用代码 | *****7XX | - | 2017-06-13 |
成员 | 杨洪亮(监事),张思龙(执行董事),张思龙(总经理) | 杨骞(监事),王瑞(执行董事),王瑞(总经理) | 2017-06-13 |
投资人 | 张思龙 50(万元)100% | 杨骞 10(万元)20% 王瑞 40(万元)80% | 2017-06-13 |
负责人 | 张思龙 | 王瑞 | 2017-06-13 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:张思龙; 总经理:张思龙; 监事:杨洪亮; 法定代表人:张思龙; | 股东:杨骞; 董事长:王瑞; 总经理:王瑞; 股东:王瑞; 监事:杨骞; 法定代表人:王瑞; | 2017-06-13 |
高级管理人员备案 | 监事:杨洪亮 [新增] 执行董事:张思龙 [新增] 总经理:张思龙 [新增] | 总经理:王瑞 [退出] 执行董事:王瑞 [退出] 监事:杨骞 [退出] | 2017-06-13 |
投资人变更 | 股东名称:张思龙、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杨骞、出资额:10、出资比例:20; [退出] 股东名称:王瑞、出资额:40、出资比例:80; [退出] | 2017-06-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-06-13 |
其他事项备案 | *****7XX | - | 2017-06-13 |
投资人变更 | 名称:张思龙,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:杨骞,出资额:10,出资比例:20 [退出] 名称:王瑞,出资额:40,出资比例:80 [退出] | 2017-06-13 |
监事信息 | 杨洪亮(监事) [新增] | 杨骞(监事) [退出] | 2017-06-13 |
董事长或执行董事成员 | 张思龙(执行董事) [新增] | 王瑞(执行董事) [退出] | 2017-06-13 |
总经理 | 张思龙(总经理) [新增] | 王瑞(总经理) [退出] | 2017-06-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-09 | 1900-01-01 | 2017-06-13 |
高管人员 | 张思龙(总经理) [新增] 张思龙(执行(常务)董事) [新增] 杨洪亮(监事) [新增] | 王瑞(总经理) [退出] 王瑞(执行(常务)董事) [退出] 杨骞(监事) [退出] | 2017-06-13 |
监事成员 | 张思龙(总经理) [新增] 张思龙(执行(常务)董事) [新增] 杨洪亮(监事) [新增] | 王瑞(总经理) [退出] 王瑞(执行(常务)董事) [退出] 杨骞(监事) [退出] | 2017-06-13 |
董事成员 | 张思龙(总经理) [新增] 张思龙(执行(常务)董事) [新增] 杨洪亮(监事) [新增] | 王瑞(总经理) [退出] 王瑞(执行(常务)董事) [退出] 杨骞(监事) [退出] | 2017-06-13 |
股东 | 张思龙 50(万元) 100% [新增] | 王瑞 40(万元) 80% [退出] 杨骞 10(万元) 20% [退出] | 2017-06-13 |
法定代表人 | 张思龙 | 王瑞 | 2017-06-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-13 |
一照一码升级 | - | - | 2017-06-13 |
本页是 [深圳市鼎通协财务咨询有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。