变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
行业代码变更 | 3812:电动机制造 | 3819:其他电机制造 | 2021-05-06 |
名称变更 | 浙江磊元机电有限公司 | 台州市磊元机电有限公司 | 2021-05-06 |
出资比例备案 | 姓名: 滕朝波; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 王灵智; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 姓名: 滕朝波; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 王灵智; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-04-19 |
注册资本变更 | **** | *** | 2021-04-19 |
出资方式备案 | 姓名: 滕朝波; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
姓名: 王灵智; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; | 姓名: 王灵智; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 2021-04-19 |
出资日期备案 | 姓名: 滕朝波; 出资日期: 2049-12-20;
姓名: 王灵智; 出资日期: 2049-12-20; | 姓名: 滕朝波; 出资日期: ;
姓名: 王灵智; 出资日期: 2005-11-02; | 2021-04-19 |
投资人备案 | 姓名: 滕朝波; 出资额: ****万; 百分比: **%;
姓名: 王灵智; 出资额: ****万; 百分比: **%; | 姓名: 滕朝波; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 王灵智; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-04-19 |
投资人备案 | 姓名: 滕朝波; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王灵智; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 滕朝波; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 王亿培; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2017-12-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 滕朝波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王灵智; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 滕朝波; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王亿培; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出] | 2017-12-21 |
法定代表人变更 | 滕朝波 | 滕朝波 | 2017-12-21 |
住所变更 | 浙江省台州市温岭市大溪镇前溪村(温岭市国发橡塑有限公司内) | 温岭市大溪镇水坦村 | 2017-12-21 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:滕朝波;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:滕朝波;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:滕朝波;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:王灵芝;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-12-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********276323 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-28 |
| 统一社会信用代码:9********276323 | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2015-10-28 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2005-11-2 至 | 营业期限: 2005-11-2 至 2015-11-1
| 2014-09-19 |
行业代码变更 | 行业代码:3819 | 行业代码:3810 | 2014-09-19 |
组织机构变更 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2014-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2014-09-19 |
经营期限变更 | 营业期限: 2005-11-2 至 | 营业期限: 2005-11-2 至 2015-11-1 | 2014-09-19 |
组织机构变更 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 王亿培; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 滕朝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2014-09-19 |
行业代码变更 | 行业代码:3819 | 行业代码:3810 | 2014-09-19 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****73 | 2010-04-26 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********473 | 2010-04-26 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********473 | 2010-04-26 |