温岭市顺仁机电有限公司,办公室地址位于浙江省中部沿海城市台州,温岭市泽国镇茶屿村,我公司主要提供电机、矽钢片、冲压件加工、销售。
联系方式
- 公司地址:
- 温岭市泽国镇茶屿村 -
- 固定电话:
- 0576-86416682 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈建华
- 经理手机:
- 139****1428 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 318000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****2777 |
手机号码 | 139****1428 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 温岭市顺仁机电有限公司 |
简称: | 顺仁机电 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 电机、矽钢片、冲压件加工、销售。 |
营业执照号码: | 331081100168003 |
发证机关: | 温岭市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年07月29日 |
所属分类: | 电气机械及器材厂 » 温岭市电气机械及器材厂 |
所属城市: | 台州企业网 » 温岭市 » 温岭市泽国镇 |
顺企编码: | 12423084 |
温岭市顺仁机电有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈建华 | 50% | 人民币110.0万元 |
陈建勇 | 50% | 人民币110.0万元 |
温岭市顺仁机电有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | *** | ** | 2020-07-20 |
投资人备案 | 姓名: 陈建勇; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 陈建华; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 陈建勇; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 陈建华; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2020-07-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********57857D | 注册号:********68003 组织机构代码证:******** | 2016-11-02 |
统一社会信用代码:9********57857D | 注册号:********68003 组织机构代码证:******** | 2016-11-02 | |
姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-08-31 | |
组织机构变更 | 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-08-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-08-31 |
法定代表人变更 | 陈顺仁 | 陈建华 | 2011-08-31 |
组织机构变更 | 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] 姓名: 陈顺仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 陈建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 陈建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-08-31 |
温岭市顺仁机电有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈顺仁 | 执行董事 |
陈顺仁 | 经理 |
陈建勇 | 监事 |
本页是 [温岭市顺仁机电有限公司] 在顺企网台州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。