变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 侯志军 | 高文瑞 | 2021-01-04 |
经营范围 | 销售日用品、清洁用品;健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务);健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);美容(医疗性美容除外);销售食品;便民大众浴池。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售日用品、清洁用品;健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务);美容(医疗性美容除外);销售食品;便民大众浴池。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-01-04 |
投资人 | 葛怀军,自然人股东, [新增]
侯志军,自然人股东 [新增] | 陈爱平,自然人股东, [退出]
李敏,自然人股东 [退出] | 2020-11-30 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 侯志军 自然人股东 [新增]
葛怀军 自然人股东 [新增] | 陈爱平 自然人股东 [退出]
李敏 自然人股东 [退出] | 2020-11-30 |
经营范围 | 美容(医疗性美容除外);销售食品;便民大众浴池。销售日用品、清洁用品;健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 美容(医疗性美容除外);销售食品。销售日用品、清洁用品;健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-11-04 |
董事 经理 监事 | 高文瑞*, [新增]
侯志军 [新增] | 陈爱平*, [退出]
李敏 [退出] | 2019-10-11 |
董事 经理 监事 | 高文瑞 执行董事; [新增]
高文瑞 经理; [新增]
侯志军 监事 [新增] | 陈爱平 执行董事; [退出]
陈爱平 经理; [退出]
李敏 监事 [退出] | 2019-10-11 |
董事 经理 监事 | 高文瑞* 执行董事 [新增]
高文瑞* 经理 [新增]
侯志军 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 陈爱平* 执行董事 [退出]
陈爱平* 经理 [退出]
李敏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-10-11 |
法定代表人 | 高文瑞 | 陈爱平 | 2019-10-11 |
经营范围 | 美容(医疗性美容除外);销售食品。销售日用品、清洁用品;健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 美容(医疗性美容除外)。健身服务;形象设计;信息咨询(不含中介服务)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-04-23 |
企业名称 | 北京丰昊天商贸中心 | 北京丰昊天健身俱乐部 | 2018-04-23 |
董事 经理 监事 | 陈爱平 执行董事; [新增]
陈爱平 经理; [新增]
李敏 监事 [新增] | 王丽 执行董事; [退出]
王丽 经理; [退出]
金莹 监事 [退出] | 2017-05-10 |
董事 经理 监事 | 陈爱平*, [新增]
李敏 [新增] | 金莹, [退出]
王丽* [退出] | 2017-05-10 |
投资人 | 陈爱平,自然人股东, [新增]
李敏,自然人股东 [新增] | 金莹,自然人股东, [退出]
刘闻涛,自然人股东 [退出] | 2017-05-10 |
董事 经理 监事 | 陈爱平* 执行董事 [新增]
陈爱平* 经理 [新增]
李敏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王丽* 执行董事 [退出]
王丽* 经理 [退出]
金莹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-10 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 投资人 | 陈爱平 自然人股东 [新增]
李敏 自然人股东 [新增] | 刘闻涛 自然人股东 [退出]
金莹 自然人股东 [退出] | 2017-05-10 |
法定代表人 | 陈爱平 | 王丽 | 2017-05-10 |
董事 经理 监事 | 王丽 执行董事; [新增]
王丽 经理; [新增]
金莹 监事 | 刘闻涛 执行董事; [退出]
刘闻涛 经理; [退出]
金莹 监事 | 2016-03-04 |
董事 经理 监事 | 金莹,
王丽* [新增] | 金莹,
刘闻涛* [退出] | 2016-03-04 |
法定代表人 | 刘闻涛 | 王丽 | 2016-03-04 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-03-04 |
董事 经理 监事 | 王丽* 执行董事 [新增]
王丽* 经理 [新增]
金莹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘闻涛* 执行董事 [退出]
刘闻涛* 经理 [退出]
金莹 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-03-04 |
法定代表人 | 王丽 | 刘闻涛 | 2016-03-04 |
投资人 | 刘闻涛 自然人股东 [新增]
金莹 自然人股东 [新增] | 石凡 自然人股东 [退出]
李志强 自然人股东 [退出] | 2014-03-18 |
投资人 | | | 2014-03-18 |
董事 经理 监事 | 刘闻涛 执行董事; [新增]
刘闻涛 经理; [新增]
金莹 监事 [新增] | 石凡 执行董事; [退出]
石凡 经理; [退出]
李志强 监事 [退出] | 2013-11-04 |
董事 经理 监事 | 刘闻涛* 执行董事 [新增]
刘闻涛* 经理 [新增]
金莹 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 石凡* 执行董事 [退出]
石凡* 经理 [退出]
李志强 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-04 |
法定代表人 | 刘闻涛 | 石凡 | 2013-11-04 |
董事 经理 监事 | 石凡 执行董事; [新增]
石凡 经理; [新增]
李志强 监事 [新增] | 张林 执行董事; [退出]
张林 经理; [退出]
刘德刚 监事 [退出] | 2010-03-26 |
董事 经理 监事 | 石凡* 执行董事 [新增]
石凡* 经理 [新增]
李志强 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张林* 执行董事 [退出]
张林* 经理 [退出]
刘德刚 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-03-26 |
投资人 | 石凡 2.85 自然人股东 [新增]
李志强 0.15 自然人股东 [新增] | 张华 2 自然人股东 [退出]
刘德刚 1 自然人股东 [退出] | 2010-03-26 |
法定代表人 | 石凡 | 张林 | 2010-03-26 |
董事 经理 监事 | - | 张林 执行董事;
张林 经理;
刘德刚 监事 | 2009-07-31 |