变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限 | 永续经营 | 自2012-03-23至2022-03-23 | 2021-12-30 |
期限 | 2012-03-23,, | 2012-03-23,2022-03-23,10 | 2021-12-30 |
升级换照 | - | - | 2021-12-30 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道永丰社区合正汇一城A-J魅力时代花园A2509 | 深圳市福田区福田街道福田南路22号报关楼108 | 2021-12-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-27 | 2017-10-16 | 2021-12-30 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-30 |
一般经营项目 | 文化活动策划(不含经营卡拉OK、歌舞厅);展览展示策划;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;商务信息咨询(不含投资类咨询)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 文化活动策划(不含经营卡拉OK、歌舞厅);企业管理咨询(不含人才中介服务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);展览展示策划;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) | 2021-12-30 |
成员 | 苏杰华(执行董事),苏杰华(总经理) | 杨强(总经理),杨强(执行董事) | 2017-11-09 |
投资人 | 苏丽华 1500(万元)30% 周贵亨 3500(万元)70% | 周贵亨 3490(万元)69.80% 苏丽华 1500(万元)30% 杨亚暖 10(万元)0.20% | 2017-11-09 |
负责人 | 苏杰华 | 杨强 | 2017-11-09 |
负责人变更 | 董事长:苏杰华;
总经理:苏杰华;
股东:;
股东:;
法定代表人:苏杰华; | 法定代表人:杨强;
董事长:杨强;
股东:杨亚暖;
股东:苏丽华;
总经理:杨强;
股东:周贵亨; | 2017-11-09 |
投资人变更 | 股东名称:苏丽华、出资额:1500、出资比例:30;
股东名称:周贵亨、出资额:3500( + 0.28653% )、出资比例:70; | 股东名称:周贵亨、出资额:3490、出资比例:69.800000;
股东名称:杨亚暖、出资额:10、出资比例:.200000; [退出]
股东名称:苏丽华、出资额:1500、出资比例:30; | 2017-11-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:苏杰华 [新增]
总经理:苏杰华 [新增] | 执行董事:杨强 [退出]
总经理:杨强 [退出] | 2017-11-09 |
投资人变更 | 名称:苏丽华,出资额:1500,出资比例:30
名称:周贵亨,出资额:3500( + 0.28653% ),出资比例:70 | 名称:周贵亨,出资额:3490,出资比例:69.8
名称:苏丽华,出资额:1500,出资比例:30
名称:杨亚暖,出资额:10,出资比例:.2 [退出] | 2017-11-09 |
董事长或执行董事成员 | 苏杰华(执行董事) [新增] | 杨强(执行董事) [退出] | 2017-11-09 |
总经理 | 苏杰华(总经理) [新增] | 杨强(总经理) [退出] | 2017-11-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-16 | 1900-01-01 | 2017-11-09 |
成员 | 杨强(执行董事),周贵亨(监事),杨强(总经理) | 石华(监事),郭金波(总经理),郭金波(执行董事) | 2015-11-27 |
投资人 | 杨亚暖 10(万元)0.20% 苏丽华 1500(万元)30% 周贵亨 3490(万元)69.80% | 苏丽华 1500(万元)30% 郭金波 10(万元)0.20% 周贵亨 3490(万元)69.80% | 2015-11-27 |
负责人 | 杨强 | 郭金波 | 2015-11-27 |
投资人变更 | 股东名称:杨亚暖、出资额:10、出资比例:.200000; [新增]
股东名称:苏丽华、出资额:1500、出资比例:30;
股东名称:周贵亨、出资额:3490、出资比例:69.800000; | 股东名称:苏丽华、出资额:1500、出资比例:30;
股东名称:周贵亨、出资额:3490、出资比例:69.800000;
股东名称:郭金波、出资额:10、出资比例:.200000; [退出] | 2015-11-27 |
负责人变更 | 法定代表人:杨强;
董事长:杨强;
股东:苏丽华;
股东:杨亚暖;
监事:周贵亨;
股东:周贵亨;
总经理:杨强; | 法定代表人:郭金波;
股东:苏丽华;
股东:郭金波;
监事:石华;
董事长:郭金波;
股东:周贵亨;
总经理:郭金波; | 2015-11-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:杨强 [新增]
监事:周贵亨 [新增]
总经理:杨强 [新增] | 监事:石华 [退出]
执行董事:郭金波 [退出]
总经理:郭金波 [退出] | 2015-11-27 |
高管人员 | 杨强(总经理) [新增] | 郭金波(总经理) [退出] | 2015-11-27 |
董事长或执行董事成员 | 杨强(执行董事) [新增] | 郭金波(执行董事) [退出] | 2015-11-27 |
监事信息 | 周贵亨(监事) [新增] | 石华(监事) [退出] | 2015-11-27 |
投资人变更 | 名称:周贵亨,出资额:3490,出资比例:69.8
名称:苏丽华,出资额:1500,出资比例:30
名称:杨亚暖,出资额:10,出资比例:.2 [新增] | 名称:郭金波,出资额:10,出资比例:.2 [退出]
名称:苏丽华,出资额:1500,出资比例:30
名称:周贵亨,出资额:3490,出资比例:69.8 | 2015-11-27 |
高管人员 | 周贵亨(监事) [新增]
杨强(总经理) [新增]
杨强(执行(常务)董事) [新增] | 郭金波(总经理) [退出]
郭金波(执行(常务)董事) [退出]
石华(监事) [退出] | 2015-11-27 |
监事成员 | 周贵亨(监事) [新增]
杨强(总经理) [新增]
杨强(执行(常务)董事) [新增] | 郭金波(总经理) [退出]
郭金波(执行(常务)董事) [退出]
石华(监事) [退出] | 2015-11-27 |
董事成员 | 周贵亨(监事) [新增]
杨强(总经理) [新增]
杨强(执行(常务)董事) [新增] | 郭金波(总经理) [退出]
郭金波(执行(常务)董事) [退出]
石华(监事) [退出] | 2015-11-27 |
股东 | 周贵亨 3490(万元) 69.8000%
苏丽华 1500(万元) 30%
杨亚暖 10(万元) 0.2000% [新增] | 郭金波 10(万元) 0.2000% [退出]
苏丽华 1500(万元) 30%
周贵亨 3490(万元) 69.8000% | 2015-11-27 |
股东(投资人) | 周贵亨 3490(万元) 69.8000% 苏丽华 1500(万元) 30% 杨亚暖 10(万元) 0.2000% | 郭金波 10(万元) 0.2000% 苏丽华 1500(万元) 30% 周贵亨 3490(万元) 69.8000% | 2015-11-27 |
法定代表人(负责人) | 杨强 | 郭金波 | 2015-11-27 |
董事成员 | 周贵亨(监事) 杨强(总经理) 杨强(执行(常务)董事) | 郭金波(总经理) 郭金波(执行(常务)董事) 石华(监事) | 2015-11-27 |
住所 | 深圳市福田区福田街道福田南路22号报关楼108 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区固戍路11号509(办公场所) | 2015-11-27 |
监事成员 | 周贵亨(监事) 杨强(总经理) 杨强(执行(常务)董事) | 郭金波(总经理) 郭金波(执行(常务)董事) 石华(监事) | 2015-11-27 |
高管人员 | 周贵亨(监事) 杨强(总经理) 杨强(执行(常务)董事) | 郭金波(总经理) 郭金波(执行(常务)董事) 石华(监事) | 2015-11-27 |
注册资本 | 人民币5000 万元 | 人民币10 万元 | 2015-11-20 |
一照一码升级 | | | 2015-11-20 |
股东(投资人) | 郭金波 10(万元) 0.2000% 苏丽华 1500(万元) 30% 周贵亨 3490(万元) 69.8000% | 郭金波 10(万元) 100% | 2015-11-20 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2015-11-20 |
注册资本 | 5000( + 49900% ) | 10 | 2015-11-20 |
投资人 | 苏丽华 1500(万元)30% 郭金波 10(万元)0.20% 周贵亨 3490(万元)69.80% | 郭金波 10(万元)100% | 2015-11-20 |
投资人变更 | 股东名称:苏丽华、出资额:1500、出资比例:30; [新增]
股东名称:周贵亨、出资额:3490、出资比例:69.800000; [新增]
股东名称:郭金波、出资额:10、出资比例:.200000; | 股东名称:郭金波、出资额:10、出资比例:100; | 2015-11-20 |
其他事项备案 | *****H | - | 2015-11-20 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2015-11-20 |
注册资本变更 | 5000( + 49900% ) | 10 | 2015-11-20 |
投资人变更 | 名称:郭金波,出资额:10,出资比例:.2
名称:苏丽华,出资额:1500,出资比例:30 [新增]
名称:周贵亨,出资额:3490,出资比例:69.8 [新增] | 名称:郭金波,出资额:10,出资比例:100 | 2015-11-20 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-20 |
股东 | 郭金波 10(万元) 0.2000%
苏丽华 1500(万元) 30% [新增]
周贵亨 3490(万元) 69.8000% [新增] | 郭金波 10(万元) 100% | 2015-11-20 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-20 |
注册资本 | 人民币5000 万元( + 49900% ) | 人民币10 万元 | 2015-11-20 |
负责人变更 | - | - | 2013-08-13 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-08-13 |
其他事项备案 | - | - | 2013-08-13 |
股权 | 郭金波 10(万元)100% [新增] | 郭俊平 10(万元)100% [退出] | 2013-08-13 |
成员 | 石华(监事),郭金波(总经理),郭金波(执行董事) | 郭俊平(执行董事),郭俊平(总经理),石华(监事) | 2013-08-13 |
投资人 | 郭金波 10(万元)100% | 郭俊平 10(万元)100% | 2013-08-13 |
负责人 | 郭金波 | 郭俊平 | 2013-08-13 |
董事长或执行董事成员 | 郭金波(执行董事) [新增] | 郭俊平(执行董事) [退出] | 2013-08-13 |
投资人变更 | 名称:郭金波,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:郭俊平,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2013-08-13 |
指定联系人 | 周赛美 | - | 2013-08-13 |
高管人员 | 郭金波(总经理) [新增] | 郭俊平(总经理) [退出] | 2013-08-13 |